Niels Bie
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1984 (40 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Niels Bie Landbrug og Udlejning (Ejer) |
Største overskud: | 705' DKK Niels Bie's Maskinstation ApS (2018) |
Største underskud: | -3.270' DKK Niels Bie's Maskinstation ApS (2023) |
Største egenkapital: | 13.395' DKK Niels Bie Holding ApS (2019) |
Største gæld: | 24.212' DKK Niels Bie's Maskinstation ApS (2021) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos Niels Bie's Maskinstation ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Niels Bie Landbrug og Udlejning (40 år 5 måneder) |
Seed: 947382127
Karrieren som leder startede i 1984 ved Niels Bie Landbrug og Udlejning (tidligere NIELS BIE) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Niels Bie og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Niels nu bestreddet i 40 år 5 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Niels Bie Landbrug og Udlejning
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
Niels Bie's Maskinstation ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.03.2019
Ejendomme (8)
Tidslinje (12)
-
Niels Bie Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.05.2022
Registreringsdato: 28.05.2022 -
Niels Bie Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 17.11.2021
Registreringsdato: 17.11.2021 -
Niels Bie's Maskinstation ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.04.2021
Registreringsdato: 14.04.2021
Blå bog (fortsat)
Niels har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.04.1984 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
28.06.2018 - 28.05.2022
Reel ejer
28.06.2018 - 17.11.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
25.06.2018 - 17.11.2021
Direktør
25.06.2018 - 14.04.2021
Bestyrelsesmedlem
15.03.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.01.1989 - 22.09.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Niels Bie's Maskinstation ApS kunne fremvise et overskud på 705' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Niels Bie's Maskinstation ApS kunne fremvise et underskud på 232' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Niels Bjerre.