Torben Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1985 (39 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | VESTJYLLANDS TURISTRADIO ApS (Direktør) |
Største overskud: | 44.376' DKK Prima Svin A/S (2023) |
Største underskud: | -2.309' DKK Prima Svin A/S (2021) |
Største egenkapital: | 64.065' DKK Klaptoft A/S (2023) |
Største gæld: | 194.830' DKK Prima Svin A/S (2020) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos Prima Svin A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HOLMGAARD VINDMØLLELAUG I/S (15 år) |
Seed: 151703128
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1985 hos VESTJYLLANDS TURISTRADIO ApS (tidligere ASX 7561 ApS) med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Titlen som Direktør bestred Torben Poulsen i 5 år 10 måneder, før stoppet d. 2. november 1990.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1990 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 2. november 1990.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
Torben Poulsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Torben Poulsen Holding ApS
Ejerandel: 100% -
PAL Komplementar ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Velling Invest ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Prima Svin A/S
Via Torben Poulsen Holding ApS -
Klaptoft A/S
Via Torben Poulsen Holding ApS -
Kloster Mink K/S
Via PAL Komplementar ApS
Direktørposter (3)
-
PAL Komplementar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.04.2020 -
Torben Poulsen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2017 -
Kloster Mink K/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.06.2021
Bestyrelsesposter (4)
-
Prima Svin A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.07.2017 -
Klaptoft A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.03.2023 -
PAL Komplementar ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.04.2020 -
Bopil ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.01.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (44)
-
Klaptoft A/S
Fratrådt som direktørDato: 30.03.2023
Registreringsdato: 30.03.2023 -
Klaptoft A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.03.2023
Registreringsdato: 30.03.2023 -
Klaptoft A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.03.2023
Registreringsdato: 29.03.2023
Blå bog (fortsat)
Torben har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
05.05.2020 - Stadig aktiv
Direktør
28.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem, Ejer og Direktør
21.04.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
13.07.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Torben Poulsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Torben Poulsen Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 47.811' DKK. Igennem holdingselskabet Torben Poulsen Holding ApS har Torben derfor også ejerandele i Prima Svin A/S (50-66.65%) samt Klaptoft A/S (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Torben Poulsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020 hvor Kloster Mink K/S kunne offentliggøre et overskud på 32.823' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Kloster Mink K/S kunne offentliggøre et underskud på 948' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 44.376' DKK (Prima Svin A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 851' DKK (Kloster Mink K/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 64.065' DKK (Klaptoft A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 183' DKK (Velling Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Niels Christian Poulsen.