Aksel Christian Rosenkrantz de Lasson
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 1997 (27 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | AQUA-PERL DANMARK/AKSEL CHRISTIAN ROSENKRANTZ DE LASSON (Ejer) |
Største overskud: | 547' DKK ApS KBIL 38 NR. 2157 (Nu: AQUA-HORT ApS) (2015) |
Største underskud: | -116' DKK ApS KBIL 38 NR. 2157 (Nu: AQUA-HORT ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 1.223' DKK ApS KBIL 38 NR. 2157 (Nu: AQUA-HORT ApS) (2022) |
Største gæld: | 848' DKK ApS KBIL 38 NR. 2157 (Nu: AQUA-HORT ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ApS KBIL 38 NR. 2157 (Nu: AQUA-HORT ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af AQUA-HORT ApS (27 år 1 måned) |
Seed: 343176592
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1997 ved AQUA-PERL DANMARK/AKSEL CHRISTIAN ROSENKRANTZ DE LASSON som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Aksel Christian Rosenkrantz de Lasson der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Aksel i 10 år 10 måneder, før fratrædelsen den 10. december 2007.
Virksomheden opererede indenfor branchen vvs-installatører og blikkenslagerforretninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2007 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 10. december 2007.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AQUA-HORT ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
AQUA-HORT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.03.1998
Tidslinje (6)
-
AQUA-PERL DANMARK/AKSEL CHRISTIAN ROSENKRANTZ DE LASSON (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 10.12.2007
Registreringsdato: 10.12.2007 -
ApS KBIL 38 NR. 2157 (Nu: AQUA-HORT ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.05.2006
Registreringsdato: 17.05.2006 -
ApS KBIL 38 NR. 2157 (Nu: AQUA-HORT ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 13.03.1998
Registreringsdato: 13.03.1998
Blå bog (fortsat)
Aksel har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 27 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.01.1997 - 10.12.2007
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.09.1997 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.09.1997 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
13.03.1998 - 17.05.2006
Direktør
13.03.1998 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor ApS KBIL 38 NR. 2157 (Nu: AQUA-HORT ApS) fremviste et overskud på 547' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor ApS KBIL 38 NR. 2157 (Nu: AQUA-HORT ApS) fremviste et underskud på 116' DKK.