Jacob Kam
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1997 (27 år) |
Karrieren startede hos: | HSS V/JACOB KAM (Ejer) |
Største overskud: | 2.475' DKK MAD & VENNER ApS (2014) |
Største underskud: | -10.085' DKK Skandium DK ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.257' DKK MAD & VENNER ApS (2014) |
Største gæld: | 16.071' DKK Skandium DK ApS (2023) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos KAM & CO. PRODUCTION ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KAM MANAGEMENT ApS (19 år 11 måneder) |
Seed: 1098034398
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 1997 i HSS V/JACOB KAM i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jacob Kam der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jacob i 2 år 9 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor anden detailhandel bortset fra butikshandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KAM MANAGEMENT ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
BrickMarket ApS
Via KAM MANAGEMENT ApS -
Skandium DK ApS
Via KAM MANAGEMENT ApS -
Skandium IPR ApS
Via Skandium DK ApS -
And Now You Sleep ApS
Via KAM MANAGEMENT ApS
Direktørposter (2)
-
And Now You Sleep ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.06.2024 -
KAM MANAGEMENT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2024
Bestyrelsesposter (4)
-
BrickMarket ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.08.2017 -
Skandium DK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.10.2023 -
KAM MANAGEMENT ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.10.2004 -
KAM & CO. PRODUCTION ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.11.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (31)
-
And Now You Sleep ApS
Tilknyttet som direktørDato: 11.06.2024
Registreringsdato: 11.06.2024 -
KAM MANAGEMENT ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024 -
KAM MANAGEMENT ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2024
Registreringsdato: 01.04.2024
Blå bog (fortsat)
Jacob har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
11.06.2024 - Stadig aktiv
Ejer
15.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via KAM MANAGEMENT ApS -
Bestyrelsesmedlem
25.08.2017 - Stadig aktiv
Ejer
30.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via KAM MANAGEMENT ApS -
Bestyrelsesmedlem
28.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.10.2004 - 01.09.2011
Bestyrelsesmedlem
12.10.2004 - Stadig aktiv
Ejer
01.05.2008 - 31.03.2024
Direktør og Ejer
01.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
31.12.2019 - 15.10.2023
Bestyrelsesmedlem
15.10.2023 - Stadig aktiv
Ejer
31.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via KAM MANAGEMENT ApS
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor NORTH EUROPEAN PUBLISHING ApS (Nu: Skandium IPR ApS) landede et overskud på 1.437' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor Skandium DK ApS landede et underskud på 10.085' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 110' DKK (KAM MANAGEMENT ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10.085' DKK (Skandium DK ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 336' DKK (KAM MANAGEMENT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -13.563' DKK (Skandium DK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jacob' netværk er Peter Kam.