Hans Christian Hattesen Balle
Erhvervsaktiv siden: | 1. jul. 1985 (39 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | HANS CHRISTIAN HATTESEN BALLE (Ejer) |
Største overskud: | 458' DKK A/S PSE 38 NR. 1894 (Nu: KROGERUP AVLSGAARD A/S) (2017) |
Største underskud: | -454' DKK A/S PSE 38 NR. 1894 (Nu: KROGERUP AVLSGAARD A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 3.312' DKK ACGRUPPEN A/S (2022-23) |
Største gæld: | 12.224' DKK A/S PSE 38 NR. 1894 (Nu: KROGERUP AVLSGAARD A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos A/S PSE 38 NR. 1894 (Nu: KROGERUP AVLSGAARD A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HJORTRIMMEN VINDMØLLELAUG I/S (21 år 4 måneder) |
Seed: 1716004835
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1985 ved HANS CHRISTIAN HATTESEN BALLE i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Hans Christian Hattesen Balle der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Hans i 18 år 6 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2003.
Virksomheden opererede indenfor branchen kornavl. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2003.
Bestyrelsesposter (1)
-
ACGRUPPEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.02.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
ACGRUPPEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.02.2020
Registreringsdato: 15.02.2020 -
HJORTRIMMEN VINDMØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.03.2017
Registreringsdato: 30.03.2017 -
HANS CHRISTIAN HATTESEN BALLE (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2003
Registreringsdato: 31.12.2003
Blå bog (fortsat)
Hans har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
15.02.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
29.11.2017 - 30.11.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
29.11.1995 - 30.03.2017
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.07.1985 - 31.12.2003
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
23.03.1998 - 20.04.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 391' DKK (ACGRUPPEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 3.312' DKK (ACGRUPPEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -47' DKK (A/S PSE 38 NR. 1894 (Nu: KROGERUP AVLSGAARD A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Anders Hedeager.