Lars Geil
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1986 (38 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | SKOVFOGED LARS GEIL (Stifter) |
Største overskud: | 9.886' DKK BRUGSFORENINGEN 'TRYG' (2020) |
Største underskud: | -5.190' DKK BRUGSFORENINGEN 'TRYG' (2018) |
Største egenkapital: | 97.448' DKK BRUGSFORENINGEN 'TRYG' (2023) |
Største gæld: | 86.108' DKK BRUGSFORENINGEN 'TRYG' (2021) |
Flest årsværk: | 120 årsværk hos BRUGSFORENINGEN 'TRYG' (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af SKOVFOGED LARS GEIL (38 år 1 måned) |
Seed: 1167731399
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1986 i SKOVFOGED LARS GEIL som Stifter og Ejer. Virksomheden blev stiftet af Lars Geil og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Stifter og Ejer har Lars nu besiddet i 38 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen engroshandel med blomster og planter.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
SKOVFOGED LARS GEIL
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Vilslev-Gredstebro Vindmøllelaug I/S 2
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
NORDMANNIANA PRODUKTION ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Geil og Berner ApS
Via NORDMANNIANA PRODUKTION ApS -
ORIGINAL NORDMANN CHRISTMAS TREES ApS
Via Geil og Berner ApS -
EJENDOMMEN HOLBERGSGADE 23 ApS
Via NORDMANNIANA PRODUKTION ApS -
JULETRÆSPRODUCENT LARS GEIL ApS
Via NORDMANNIANA PRODUKTION ApS
Direktørposter (5)
-
JULETRÆSPRODUCENT LARS GEIL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.10.2009 -
EJENDOMMEN HOLBERGSGADE 23 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.08.2008 -
Geil og Berner ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2007 -
ORIGINAL NORDMANN CHRISTMAS TREES ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2014 -
NORDMANNIANA PRODUKTION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.05.1996
Bestyrelsesposter (8)
-
Brf. TRYG - BRUNHØJVEJ 5, RY ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 02.03.2024 -
Geil og Berner ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2007 -
LEVINSEN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.02.2024 -
BRUGSFORENINGEN 'TRYG'
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.03.2009 -
Gl. Rye Detail ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.04.2022 -
ORIGINAL NORDMANN CHRISTMAS TREES ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.04.2011 -
NORDMANNIANA PRODUKTION ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.02.2014 -
BTR Ejendomme ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (46)
-
Brf. Tryg Klostervej 6 ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024 -
Brf. TRYG - BRUNHØJVEJ 5, RY ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 02.03.2024
Registreringsdato: 02.03.2024 -
LEVINSEN A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.02.2024
Registreringsdato: 01.02.2024
Blå bog (fortsat)
Lars har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
05.04.2011 - Stadig aktiv
Direktør
14.03.2014 - Stadig aktiv
Ejer
15.09.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via Geil og Berner ApS -
Reel ejer og Direktør
20.10.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55% -
Direktør
12.08.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
12.08.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 55%
Lars Geil har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem i BRUGSFORENINGEN 'TRYG' der præsenterede et overskud på 9.886' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i BRUGSFORENINGEN 'TRYG' der præsenterede et underskud på 5.190' DKK.
Lars har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år fra 1989 til 2008 hos D+G A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 7.854' DKK (WINTHER & TROLLE ApS (Nu: WINTHER & TROLLE A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 965' DKK (Gl. Rye Detail ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 97.448' DKK (BRUGSFORENINGEN 'TRYG').
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 103' DKK (ORIGINAL NORDMANN CHRISTMAS TREES ApS).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Thomas Dahl.