Peter Nørris Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1998 (25 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Portrætgalleriet v/Peter N Jensen (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -5.209' DKK SKALMA ApS (Nu: Møbelselskabet af 28.02.2023 ApS) (2013-14) |
Største egenkapital: | 10.246' DKK MIDTJYDSK MØBELSTOF A/S (2013-14) |
Største gæld: | 18.807' DKK SKALMA ApS (Nu: Møbelselskabet af 28.02.2023 ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos SKALMA ApS (Nu: Møbelselskabet af 28.02.2023 ApS) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af Portrætgalleriet v/Peter N Jensen (22 år 9 måneder) |
Seed: 227893987
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1998 ved Portrætgalleriet v/Peter N Jensen (tidligere Krudthuset Peter N Jensen) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Peter Nørris Jensen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Peter i 22 år 9 måneder, før fratrædelsen den 31. august 2021.
Virksomheden opererede indenfor branchen fotografisk virksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. august 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HC Company Danmark ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Skalma Danmark ApS
Via HC Company Danmark ApS
Direktørposter (2)
-
HC Company Danmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.03.2023 -
Skalma Danmark ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.03.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
MIDTJYDSK MØBELSTOF A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.10.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
SKALMA ApS (Nu: Møbelselskabet af 28.02.2023 ApS)
Fratrådt som direktørDato: 03.03.2023
Registreringsdato: 03.03.2023 -
SKALMA ApS (Nu: Møbelselskabet af 28.02.2023 ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.03.2023
Registreringsdato: 03.03.2023 -
HC Company Danmark ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 02.03.2023
Registreringsdato: 02.03.2023
Blå bog (fortsat)
Peter har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
02.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
02.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
29.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.11.2020 - 03.03.2023
Direktør
16.04.2021 - 03.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.11.1998 - 31.08.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Peter Nørris Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HC Company Danmark ApS (ejer lige nu 100%). Gennem sit holdingselskab HC Company Danmark ApS har Peter dermed også andele i Skalma Danmark ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Peter Nørris Jensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor SKALMA ApS (Nu: Møbelselskabet af 28.02.2023 ApS) landede et underskud på 1.667' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Bent Jensen.