Anders Flensted Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1998 (25 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | PATENT INVEST I/S V/ANDERS FLENSTED NIELSEN M FL (Ejer) |
Største overskud: | 51.101' DKK KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (2022-23) |
Største underskud: | -2.344' DKK KVIST & JENSEN EJENDOMME ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 47.786' DKK HOLDINGSELSKABET A/S (2021-22) |
Største gæld: | 118.870' DKK Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (2022-23) |
Flest årsværk: | 142 årsværk hos Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (16 år 11 måneder) |
Seed: 271362164
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1998 ved PATENT INVEST I/S V/ANDERS FLENSTED NIELSEN M FL som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Britta Dagmar Jensen, Kaj Mørk Hansen, Bjarne Jørn Christensen at Anders Flensted Nielsen stiftede PATENT INVEST I/S V/ANDERS FLENSTED NIELSEN M FL den dag i oktober 1998. Rollen som Ejer og Stifter havde Anders i 14 år 3 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2012.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
FLENSTED INVEST ApS
Ejerandel: 100% -
Kvist&Jensen PS v/Anders Flensted Nielsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (17)
-
Ejendomsinvest ÅGADE ApS
Via FLENSTED INVEST ApS -
Ejendomsinvest Kræmmergade ApS
Via FLENSTED INVEST ApS -
Ejendomsselskab Holding ApS
Via FLENSTED INVEST ApS -
K&J Ejendomsselskab A/S
Via Ejendomsselskab Holding ApS -
HOLDINGSELSKABET A/S
Via FLENSTED INVEST ApS -
KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S
Via HOLDINGSELSKABET A/S -
National Revision a/s
Via KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S -
KVIST & JENSEN, GRENAA STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S
Via KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S -
GRANT THORNTON 2011 ApS
Via KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S -
R.T.HOLDING ApS
Via GRANT THORNTON 2011 ApS -
REVITAX A/S
Via R.T.HOLDING ApS -
DPO Danmark ApS
Via GRANT THORNTON 2011 ApS -
Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab
Via GRANT THORNTON 2011 ApS -
KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S
Via KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S -
KVIST & JENSEN EJENDOMME ApS
Via HOLDINGSELSKABET A/S -
Kvist & Jensen Komplementarselskab ApS
Via HOLDINGSELSKABET A/S -
Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Via Kvist & Jensen Komplementarselskab ApS
Direktørposter (1)
-
FLENSTED INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.02.2008
Bestyrelsesposter (5)
-
KVIST & JENSEN EJENDOMME ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.09.2012 -
KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2012 -
KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2007 -
HOLDINGSELSKABET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2007 -
K&J Ejendomsselskab A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.04.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (43)
-
K&J Ejendomsselskab A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022 -
KJ ADMINISTRATION ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2022
Registreringsdato: 15.03.2022 -
K/S IRMTRAUT PLEJEHJEM (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 08.12.2021
Registreringsdato: 08.12.2021
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 25 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.04.2022 - Stadig aktiv
Ejer
17.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Ejendomsselskab Holding ApS -
Stifter og Ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
18.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.04.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99%
Anders Flensted Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FLENSTED INVEST ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 18.234' DKK. Igennem sit holdingselskab FLENSTED INVEST ApS har Anders dermed også ejerandele i Ejendomsinvest ÅGADE ApS (100%), Ejendomsinvest Kræmmergade ApS (100%), Ejendomsselskab Holding ApS (10-14.99%) og HOLDINGSELSKABET A/S (5-9.99%).
Se også koncerndiagram for Anders Flensted Nielsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor K/S IRMTRAUT PLEJEHJEM fremviste et overskud på 15.583' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor K/S IRMTRAUT PLEJEHJEM fremviste et underskud på 498' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 51.101' DKK (KVIST & JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 89' DKK (K&J Ejendomsselskab A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 43.232' DKK (HOLDINGSELSKABET A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 607' DKK (K&J Ejendomsselskab A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Lasse Kirkegaard Nejsum.