Jørgen Jørgensen Folmer
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1977 (47 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | H. FOLMER & CO. I/S (Ejer) |
Største overskud: | 35.955' DKK JØRGEN FOLMER A/S (2022) |
Største underskud: | -3.300' DKK REDERIET JØRGEN FOLMER ApS (Nu: UFFE MARTIN JENSEN HOLDING ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 66.322' DKK JØRGEN FOLMER A/S (2023) |
Største gæld: | 37.646' DKK H FOLMER & CO I/S (Nu: H. FOLMER & CO. I/S) (2022) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos H FOLMER & CO I/S (Nu: H. FOLMER & CO. I/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af H. FOLMER & CO. I/S (47 år 8 måneder) |
Seed: 152892051
Erhvervskarrieren startede for nu mange år siden hos H. FOLMER & CO. I/S (tidligere H FOLMER & CO I/S) i rollen som Ejer, Stifter og Direktør. Det var sammen med forretningspartneren Uffe Martin Jensen at Jørgen Jørgensen Folmer stiftede H. FOLMER & CO. I/S den dag i januar 1977. Titlen som Ejer, Stifter og Direktør har Jørgen nu bestreddet i 28 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor sø- og kysttransport af gods. Her mere end 28 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2023 som viste et overskud på 1.728' DKK.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
JØRGEN FOLMER A/S
Ejerandel: 100% -
PARTREDERIET INVEST VIII
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
PARTREDERIET DANICA IX
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
REDERIET JJF A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
FIRMAET JØRGEN FOLMER II ApS
Via JØRGEN FOLMER A/S -
H. FOLMER & CO. I/S
Via FIRMAET JØRGEN FOLMER II ApSIkke offentliggjort -
FIRMAET JØRGEN FOLMER ApS
Via JØRGEN FOLMER A/S -
REDERIET FOLMER INVEST II ApS
Via JØRGEN FOLMER A/S -
PARTREDERI INVEST X
Via REDERIET FOLMER INVEST II ApSIkke offentliggjort -
PARTREDERIET DANICA SUNRISE
Via REDERIET FOLMER INVEST II ApSIkke offentliggjort -
Partrederiet Danica XIII
Via REDERIET FOLMER INVEST II ApSIkke offentliggjort -
Partrederiet Danica XIV
Via REDERIET FOLMER INVEST II ApSIkke offentliggjort -
PARTREDERIET DANICA XV
Via REDERIET FOLMER INVEST II ApSIkke offentliggjort -
REDERIET FOLMER INVEST ApS
Via JØRGEN FOLMER A/S -
SCANPOW A/S
Via JØRGEN FOLMER A/S
Direktørposter (8)
-
JØRGEN FOLMER A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2001 -
FIRMAET JØRGEN FOLMER II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.2016 -
FIRMAET JØRGEN FOLMER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.01.2005 -
REDERIET FOLMER INVEST II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.10.2016 -
REDERIET FOLMER INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2008 -
H. FOLMER & CO. I/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.02.2005 -
SCANPOW A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.12.2001 -
REDERIET JJF A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.04.2005
Bestyrelsesposter (3)
-
JØRGEN FOLMER A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.11.2001 -
SCANPOW A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.12.2001 -
REDERIET JJF A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.04.2005
Tidslinje (66)
-
JJF ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.08.2024
Registreringsdato: 28.08.2024 -
JJF ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.08.2024
Registreringsdato: 28.08.2024 -
VICH 7506 ApS (Nu: JØRGEN HOLDING ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 08.01.2024
Registreringsdato: 08.01.2024
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Direktør
31.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
31.10.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
01.10.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer
20.04.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Jørgen Jørgensen Folmer er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• JØRGEN FOLMER A/S (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 66.322' DKK.
• REDERIET JJF A/S (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 66.322' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 2 holdingselskaber som FIRMAET JØRGEN FOLMER ApS (100%) samt REDERIET FOLMER INVEST ApS (100%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jørgen Jørgensen Folmer, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor JØRGEN FOLMER A/S kunne fremvise et overskud på 35.955' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor JØRGEN FOLMER A/S kunne fremvise et underskud på 3.177' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 18.179' DKK (JØRGEN FOLMER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 108' DKK (H. FOLMER & CO. A/S (Nu: SCANPOW A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 66.322' DKK (JØRGEN FOLMER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 14' DKK (H. FOLMER & CO. A/S (Nu: SCANPOW A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Søren Folmer.