Henning Jensen
Karrieren startede hos: | BRDR. JENSEN EJENDOMME A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.797' DKK EJENDOMSANPARTSSELSKABET TFV (Nu: Q 19 EJENDOMME ApS) (2016-17) |
Største underskud: | -6.177' DKK A/S PSE 38 NR. 1061 (Nu: SIGSGAARD JENSEN HOLDING ApS) (2014-15) |
Største egenkapital: | 24.071' DKK EJENDOMSANPARTSSELSKABET TFV (Nu: Q 19 EJENDOMME ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 50.143' DKK TimeVision Assets A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 67 årsværk hos TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (2018-19) |
Seed: 1633160198
Det startede for alvor for nu mange år siden hos BRDR. JENSEN EJENDOMME A/S (tidligere NEOSTYLE OPTIK A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Henning Jensen i 50 år 8 måneder, før stoppet d. 20. september 2022.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2018-19 kunne vise et overskud på 5.645' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 10. marts 2023.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HEJ GODKENDT REVISIONSFIRMA HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
TimeVision Assets A/S
Via HEJ GODKENDT REVISIONSFIRMA HOLDING ApS -
TimeVision Komplementarselskab ApS
Via TimeVision Assets A/S -
TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab
Via TimeVision Komplementarselskab ApS
Direktørposter (1)
-
HEJ GODKENDT REVISIONSFIRMA HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.12.2002
Bestyrelsesposter (2)
-
TimeVision Assets A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.03.2017 -
TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 03.03.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (76)
-
MH12 Comfort P/S (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 21.08.2023
Registreringsdato: 21.08.2023 -
REVISIONSFIRMAET BRDR. JENSEN A/S (Nu: BRDR. JENSEN EJENDOMME A/S) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 10.03.2023
Registreringsdato: 10.03.2023 -
VICH 1517 ApS (Nu: EPILIK ApS) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 10.03.2023
Registreringsdato: 10.03.2023
Blå bog (fortsat)
Henning har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 52 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
03.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via HEJ GODKENDT REVISIONSFIRMA HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
03.03.2017 - Stadig aktiv
Ejer
19.12.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via TimeVision Komplementarselskab ApS -
Stifter og Ejer
24.01.2023 - 21.08.2023
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
01.07.1989 - 10.03.2023
Bestyrelsesmedlem og Direktør
31.05.2010 - 20.09.2022
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
03.01.1972 - 20.09.2022
Ejer
06.12.2002 - 10.03.2023
Ejerandel: 33,33%
Henning Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem hos REVISIONSFIRMAET BRDR. JENSEN A/S (Nu: BRDR. JENSEN EJENDOMME A/S) der præsenterede et overskud på 5.645' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2015-16 som bestyrelsesmedlem hos TIMEVISION SLAGELSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB der præsenterede et underskud på 748' DKK.
Henning har i alt siddet i bestyrelsen hos 20 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 50 år 8 måneder fra 1972 til 2022 hos BRDR. JENSEN EJENDOMME A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 797' DKK (TimeVision Assets A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 346' DKK (PBH NR. 21.612 ApS (Nu: TOPMANAGEMENT ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.189' DKK (MH12 Comfort P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -437' DKK (HUSPÅVAND ApS (Nu: GEISLER & NØRGAARD ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Lone Køhn Bundgaard.