Peter Berg Kjeldbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1999 (25 år) |
Karrieren startede hos: | PETER KJELDBJERG BEK (Ejer) |
Største overskud: | 11.192' DKK INVESTORSELSKABET 2013 A/S (2022) |
Største underskud: | -6.529' DKK NUPARK INNOVATION A/S (Nu: Investorselskabet 2018 A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 77.365' DKK NORDSØEN FORSKERPARK (ERHVERVSDRIVENDE FOND) (2023) |
Største gæld: | 32.775' DKK NORDSØEN FORSKERPARK (ERHVERVSDRIVENDE FOND) (2023) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos MARIUS SLOTH A/S (Nu: JENS JENSEN TØMRER & SNEDKER A/S) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MUSIKTEATRET-HOLSTEBRO FOND (7 år 5 måneder) |
Seed: 1940898692
Det hele startede i 1999 i PETER KJELDBJERG BEK i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Peter Berg Kjeldbjerg der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Peter i 10 måneder, før fratrædelsen d. 31. juli 2000.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen private husholdninger med ansat medhjælp. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. juli 2000.
Bestyrelsesposter (1)
-
NORDSØEN FORSKERPARK (ERHVERVSDRIVENDE FOND)
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2024
Tidslinje (33)
-
NORDSØEN FORSKERPARK (ERHVERVSDRIVENDE FOND)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2024
Registreringsdato: 01.08.2024 -
VIFU - VIDENCENTER FOR FØDEVAREUDVIKLING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.04.2015
Registreringsdato: 17.04.2015 -
DEN SELVEJENDE INSTITUTION HOLSTEBROHALLEN (Nu: MUSIKTEATRET-HOLSTEBRO FOND)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.03.2015
Registreringsdato: 13.03.2015
Blå bog (fortsat)
Peter har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
15.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
28.05.2009 - 17.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.09.2007 - 13.03.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.12.2011 - 08.12.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
Peter Berg Kjeldbjerg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i INVESTORSELSKABET 2013 A/S der præsenterede et overskud på 885' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i MARIUS SLOTH A/S (Nu: JENS JENSEN TØMRER & SNEDKER A/S) der præsenterede et underskud på 1.927' DKK.
Peter har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 5 måneder fra 2007 til 2015 hos MUSIKTEATRET-HOLSTEBRO FOND.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 9.194' DKK (NUPARK INNOVATION A/S (Nu: Investorselskabet 2018 A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 496' DKK (INVESTORSELSKABET 2013 A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 77.365' DKK (NORDSØEN FORSKERPARK (ERHVERVSDRIVENDE FOND)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 231' DKK (GP MEDICAL DEVICES ApS (Nu: INNOCARE ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Christoffer Boserup Skov.