Hardy Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1995 (29 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S NANNASVEJ V/ANDERS BJERG M FL (Ejer) |
Største overskud: | 540' DKK K/S ØSTERGADE 30 A-B. ÅBYBRO (2014) |
Største underskud: | -1.746' DKK K/S ØSTERGADE 30 A-B. ÅBYBRO (2015) |
Største egenkapital: | 5.454' DKK K/S ØSTERGADE 30 A-B. ÅBYBRO (2014) |
Største gæld: | 3.699' DKK K/S ØSTERGADE 30 A-B. ÅBYBRO (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af ØSTERGADE 30 A-B. ÅBYBRO ApS (26 år 5 måneder) |
Seed: 796153485
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 1995 i I/S NANNASVEJ V/ANDERS BJERG M FL som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Brian Jeppe Madsen, John Karsten Petersen, Ivan Lykke, Henrik Andersen, Anders Christensen Bjerg at Hardy Kristensen stiftede I/S NANNASVEJ V/ANDERS BJERG M FL den dag i januar 1995. Hvervet som Ejer og Stifter havde Hardy i 11 år 5 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2006.
Virksomheden arbejdede indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 5 ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
K/S ØSTERGADE 30 A-B. ÅBYBRO (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 17.01.2023
Registreringsdato: 17.01.2023 -
ØSTERGADE 30 A-B. ÅBYBRO ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 06.10.2022
Registreringsdato: 06.10.2022 -
K/S ØSTERGADE 30 A-B. ÅBYBRO (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.08.2016
Registreringsdato: 07.08.2016
Blå bog (fortsat)
Hardy har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
28.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Ejer
07.08.2016 - 17.01.2023
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer
30.04.1996 - 06.10.2022
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter og Ejer
01.01.1995 - 30.06.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.12.1999 - 31.01.2000
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor K/S ØSTERGADE 30 A-B. ÅBYBRO fremviste et overskud på 389' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor K/S ØSTERGADE 30 A-B. ÅBYBRO fremviste et underskud på 1.054' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Hardy' netværk er Sven Klejs Mortensen.