Søren Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1977 (46 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Dyrelægegården Mariendal v/Søren Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 199.113' DKK A/S RANDERS TEGL (Nu: RANDERS TEGL A/S) (2022) |
Største underskud: | -99.559' DKK A/S RANDERS TEGL (Nu: RANDERS TEGL A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 475.713' DKK A/S RANDERS TEGL (Nu: RANDERS TEGL A/S) (2023) |
Største gæld: | 462.035' DKK A/S RANDERS TEGL (Nu: RANDERS TEGL A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 256 årsværk hos A/S RANDERS TEGL (Nu: RANDERS TEGL A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af S.A. LANDBRUG ApS (36 år 1 måned) |
Seed: 73125341
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for længe siden i Dyrelægegården Mariendal v/Søren Andersen (tidligere DYRELÆGE SØREN ANDERSEN) i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Søren Andersen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Søren i 34 år 10 måneder, inden stoppet d. 31. juli 2012.
Virksomheden arbejdede indenfor dyrlæger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. juli 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SA Holding Fyn ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
S.A. LANDBRUG ApS
Via SA Holding Fyn ApS -
MARIENDAL A/S
Via SA Holding Fyn ApS -
DYRLÆGEGÅRDEN MARIENDAL ApS
Via SA Holding Fyn ApS
Direktørposter (5)
-
PF-EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.08.2005 -
SA Holding Fyn ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.07.2019 -
DYRLÆGEGÅRDEN MARIENDAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.07.2010 -
S.A. LANDBRUG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.1988 -
MARIENDAL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2007
Bestyrelsesposter (3)
-
AALBORG ALUMINIUM INDUSTRI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.10.2012 -
PETERSMINDE FONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.11.2018 -
MARIENDAL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.04.2008
Tidslinje (51)
-
Virak Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.12.2019
Registreringsdato: 19.12.2019 -
PA Holding ApS (Nu: Karen PA Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 19.12.2019
Registreringsdato: 19.12.2019 -
KM Andersen Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.12.2019
Registreringsdato: 19.12.2019
Blå bog (fortsat)
Søren har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 46 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
08.07.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
18.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
23.07.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.06.2007 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
21.04.2008 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
29.08.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Søren Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SA Holding Fyn ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.434' DKK. Gennem sit holdingselskab SA Holding Fyn ApS har Søren dermed også andele i S.A. LANDBRUG ApS (10-14.99%), MARIENDAL A/S (10-14.99%) & DYRLÆGEGÅRDEN MARIENDAL ApS (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Søren Andersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor SA HOLDING FYN ApS landede et overskud på 1.525' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor SA HOLDING FYN ApS landede et underskud på 382' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.270' DKK (PETERSMINDE FONDEN).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 99.559' DKK (A/S RANDERS TEGL (Nu: RANDERS TEGL A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 475.713' DKK (A/S RANDERS TEGL (Nu: RANDERS TEGL A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.230' DKK (DYRLÆGEGÅRDEN MARIENDAL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Klaus Ejner Andersen.