David Pisinger
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1998 (26 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | PISINGER CONSULT V/DAVID PISINGER (Ejer) |
Største overskud: | 5.454' DKK QAMPO ApS (2023) |
Største underskud: | -2.509' DKK Konsius ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 14.764' DKK Bagstage ApS (2023) |
Største gæld: | 10.184' DKK Konsius ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos QAMPO ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af PISINGER CONSULT V/DAVID PISINGER (12 år 10 måneder) |
Seed: 1726178671
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1998 hos PISINGER CONSULT V/DAVID PISINGER som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af David Pisinger der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter havde David i 12 år 10 måneder, inden stoppet den 30. november 2010.
Virksomheden specialiserede sig indenfor public relations og kommunikation. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. november 2010.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
PRØVESTENENS VINDMØLLELAUG I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
QAMPO ApS
Ejerandel: 25-33.33% -
Pisinger Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
Qeeper ApS
Via QAMPO ApS -
Konsius ApS
Via QAMPO ApS -
Bagstage ApS
Via QAMPO ApS -
Pondoo ApS
Via QAMPO ApS
Direktørposter (1)
-
Pisinger Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.08.2017
Tidslinje (10)
-
ReHeal ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.07.2023
Registreringsdato: 19.07.2023 -
QAMPO ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2023
Registreringsdato: 23.06.2023 -
QAMPO ApS (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023
Blå bog (fortsat)
David har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30,83% -
Reel ejer
29.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 13,33% -
Reel ejer
18.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30,83% -
Stifter, Ejer og Direktør
10.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
20.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
David Pisinger er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Pisinger Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -236' DKK. Igennem sit holdingselskab Pisinger Holding ApS har David dermed også ejerandele i QAMPO ApS (25-33.33%).
Du kan se koncerndiagram for David Pisinger, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor QAMPO ApS fremviste et overskud på 5.454' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Pisinger Holding ApS fremviste et underskud på 1.061' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 5.454' DKK (QAMPO ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 2.509' DKK (Konsius ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.764' DKK (Bagstage ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -2.469' DKK (Konsius ApS).
En af de forbindelser som går igen i David' netværk er Ali Khatam.