Sebastian Bille Christmas Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1988 (36 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SEBASTIAN POULSEN (Ejer) |
Største overskud: | 15.195.522' DKK M.L. AUTOMOBILER ApS (Nu: LINDERBERG GROUP A/S) (2016) |
Største underskud: | -455.000' DKK JOE & THE JUICE A/S (2020) |
Største egenkapital: | 105.494.917' DKK M.L. AUTOMOBILER ApS (Nu: LINDERBERG GROUP A/S) (2016) |
Største gæld: | 308.959.373' DKK M.L. AUTOMOBILER ApS (Nu: LINDERBERG GROUP A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 637 årsværk hos JOE & THE JUICE A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FRANSI A/S (22 år) |
Seed: 70140816
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 1988 ved SEBASTIAN POULSEN som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Sebastian Bille Christmas Poulsen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Sebastian i 20 år 5 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2008.
Virksomheden opererede indenfor branchen forhandlere af sports- og campingudstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Bech-Bruun
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Moalem Weitemeyer Advokatpartnerselskab
Ejerandel: 5-9.99%
Direktørposter (3)
-
Cornelia Property Investment ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2017 -
Coral Point Property Investment ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2017 -
STRANDSTRÆDE ESTATE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2015
Bestyrelsesposter (26)
-
TANK INVEST ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.12.2018 -
Thylander Gruppen Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.03.2010 -
M. L. Ejendomme ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2023 -
TG HG21LG22 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.12.2018 -
Havnegade Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.12.2018 -
Esplanadens Ejendomsselskab P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2016 -
MODUM ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.01.2024 -
M.L. TECHNOLOGY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2023 -
NØRRESKOV A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.07.2023 -
TG Partners VI P/S Holding
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2017 -
TG Partners VI P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2017 -
TG Partners VII Holding P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.06.2021 -
Sisseck Familieinvest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.11.2017 -
FBG-1 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2023 -
Linderberg Group Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2023 -
FONTAGER ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.12.2023 -
GRANLY GRUPPEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.03.2024 -
BØTTCHER : FOG A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.01.2024 -
LINDERBERG GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.10.2002 -
FBG-2 A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2023 -
AANDAHL A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 31.03.2017 -
TG Hauser Plads 28-32 P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.12.2018 -
Falsled Kro Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.12.2017 -
TG Helgolandsgade P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.11.2019 -
XO CARE A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.11.2023 -
M.L. FINANS INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2023
Tidslinje (185)
-
Moalem Weitemeyer Advokatpartnerselskab (5-9.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
M.L. EJENDOMME ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.06.2024
Registreringsdato: 21.06.2024 -
M.L. INDUSTRIMASKINER A/S (Nu: M.L. INDUSTRIMASKINER ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.06.2024
Registreringsdato: 21.06.2024
Blå bog (fortsat)
Sebastian har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 36 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
14.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Sebastian Bille Christmas Poulsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved M.L. AUTOMOBILER ApS (Nu: LINDERBERG GROUP A/S) der præsenterede et overskud på 15.195.522' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved TG Partners VI P/S Holding der præsenterede et underskud på 127.127' DKK.
Sebastian har i alt siddet i bestyrelsen hos 94 forskellige selskaber (heraf 14 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 26 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 22 år fra 2000 til 2022 hos FRANSI A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 71.916' DKK (GRANLY GRUPPEN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 158.667' DKK (TG BRENTWOOD A/S (Nu: Heimstaden Residential I ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 575.234' DKK (TG Partners VI P/S Holding).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -29.036' DKK (JOE & THE JUICE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Sebastian' netværk er Lars Leo Thylander.