Jesper Adeltoft
Erhvervsaktiv siden: | 2. feb. 1999 (25 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | BBA RÅDGIVNING (Ejer) |
Største overskud: | 1.186' DKK JESPER ADELTOFT HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -455' DKK JESPER ADELTOFT HOLDING ApS (2023) |
Største egenkapital: | 2.334' DKK JESPER ADELTOFT HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 2.629' DKK JESPER ADELTOFT HOLDING ApS (2018) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos INVELOP ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af JESPER ADELTOFT HOLDING ApS (22 år 5 måneder) |
Seed: 100368360
Det begyndte den dag i 1999 ved BBA RÅDGIVNING i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Jesper Møller Banghøj, Anders Roed Bruhn at Jesper Adeltoft stiftede BBA RÅDGIVNING den dag i februar 1999. Rollen som Ejer og Stifter havde Jesper i 1 år 7 måneder, før fratrædelsen den 30. september 2000.
Virksomheden opererede indenfor branchen anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. september 2000.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
JESPER ADELTOFT HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Frydenborg Grovvarer
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
INVELOP ApS
Via JESPER ADELTOFT HOLDING ApS -
Qcapital AI ApS
Via JESPER ADELTOFT HOLDING ApS -
Adeltoft Ventures ApS
Via JESPER ADELTOFT HOLDING ApS -
VenturePartners ApS
Via Adeltoft Ventures ApS
Direktørposter (4)
-
VenturePartners ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.04.2022 -
Adeltoft Ventures ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2022 -
INVELOP ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.12.2014 -
JESPER ADELTOFT HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.03.2002
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
VenturePartners ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.04.2022
Registreringsdato: 25.04.2022 -
Adeltoft Ventures ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 13.03.2022
Registreringsdato: 13.03.2022 -
Adeltoft Ventures ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.02.2022
Registreringsdato: 15.02.2022
Blå bog (fortsat)
Jesper har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
25.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Stifter og Ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Direktør og Ejer
21.03.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.02.2022 - 13.03.2022
Reel ejer og Direktør
15.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
25.10.2019 - 14.12.2020
Reel ejer
25.06.2020 - 18.11.2020
Ejerandel: 50%
Jesper Adeltoft er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JESPER ADELTOFT HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.327' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Adeltoft Ventures ApS (50%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Jesper Adeltoft, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor JESPER ADELTOFT HOLDING ApS landede et overskud på 1.186' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor JESPER ADELTOFT HOLDING ApS landede et underskud på 455' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 58' DKK (VenturePartners ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 455' DKK (JESPER ADELTOFT HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.327' DKK (JESPER ADELTOFT HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 34' DKK (Adeltoft Ventures ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Alexander Hyldig Adeltoft.