Anita Kruse
Erhvervsaktiv: | 30. sep. 1984 - 2. aug. 2024 |
Karrieren startede hos: | PSYKOLOGISK PRAKSIS V/ANITA KRUSE (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af PSYKOLOGISK PRAKSIS V/ANITA KRUSE (39 år 10 måneder) |
Seed: 504574633
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Anita Kruse. Første gang Anita var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 1984 i PSYKOLOGISK PRAKSIS V/ANITA KRUSE i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Anita Kruse der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Anita i 39 år 10 måneder, inden stoppet d. 2. august 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor psykologisk rådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2024 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 2. august 2024.
Ejendomme (2)
Tidslinje (2)
-
PSYKOLOGISK PRAKSIS V/ANITA KRUSE (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 02.08.2024
Registreringsdato: 02.08.2024 -
PSYKOLOGISK PRAKSIS V/ANITA KRUSE (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 30.09.1984
Registreringsdato: 30.09.1984
Blå bog (fortsat)
Anita har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har i alt varet 39 år 10 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
10.11.2017 - 07.08.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
30.09.1984 - 02.08.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Anita' netværk er Henrik Ib Jørgensen.