Peder Skjødebjerg Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1989 (34 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | HENRIK MELDGAARD ApS (Direktør) |
Største overskud: | 8.275' DKK ApS SPKR NR.2636 (Nu: HENRIK MELDGAARD ApS) (2018) |
Største underskud: | -294' DKK ApS SPKR NR.2636 (Nu: HENRIK MELDGAARD ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 57.512' DKK ApS SPKR NR.2636 (Nu: HENRIK MELDGAARD ApS) (2019) |
Største gæld: | 12.176' DKK ApS SPKR NR.2636 (Nu: HENRIK MELDGAARD ApS) (2020) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos Automester Sdr. Omme ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Automester Sdr. Omme v/Peder Skødebjerg Pedersen (15 år 2 måneder) |
Seed: 153465517
Det startede for alvor en dag i 1989 ved HENRIK MELDGAARD ApS (tidligere ApS SPKR NR.2636) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Peder Skjødebjerg Pedersen i 4 år 2 måneder, før stoppet den 28. januar 1994.
Nu arbejder virksomheden med udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et overskud på 2.305' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Brdr Pedersen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Automester Sdr. Omme v/Peder Skødebjerg Pedersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Peder S. Pedersen Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Automester Sdr. Omme ApS
Via Peder S. Pedersen Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Peder S. Pedersen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2016 -
Automester Sdr. Omme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.06.2016
Tidslinje (9)
-
Peder S. Pedersen Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2016
Registreringsdato: 01.07.2016 -
Peder S. Pedersen Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2016
Registreringsdato: 01.07.2016 -
Automester Sdr. Omme ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2016
Registreringsdato: 30.06.2016
Blå bog (fortsat)
Peder har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.07.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.07.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.07.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
29.06.2016 - 30.06.2016
Direktør
29.06.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.07.2016 - 17.12.2019
Reel ejer
18.12.2019 - 31.03.2022
Reel ejer
01.04.2022 - 28.02.2023
Reel ejer
01.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Direktør
01.11.1989 - 28.01.1994
Ejerandel: Intet ejerskab
Peder Skjødebjerg Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Peder S. Pedersen Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 827' DKK. Igennem holdingselskabet Peder S. Pedersen Holding ApS har Peder derfor også ejerandele i Automester Sdr. Omme ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Peder Skjødebjerg Pedersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor Automester Sdr. Omme ApS kunne offentliggøre et overskud på 212' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor Automester Sdr. Omme ApS kunne offentliggøre et underskud på 232' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.305' DKK (ApS SPKR NR.2636 (Nu: HENRIK MELDGAARD ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 50.787' DKK (ApS SPKR NR.2636 (Nu: HENRIK MELDGAARD ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 661' DKK (Automester Sdr. Omme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peder' netværk er Andreas Hansen Carl.