Henrik Hvidtfeldt
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 1986 (38 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | BSC BUSINESS SATELLITE COMMUNICATIONS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 168.348' DKK RESON A/S (Nu: TELEDYNE RESON A/S) (2018) |
Største underskud: | -71.617' DKK Holding af 11. juni 2015 A/S (Nu: Triax Holding A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 616.727' DKK RESON A/S (Nu: TELEDYNE RESON A/S) (2021) |
Største gæld: | 181.985' DKK Holding af 11. juni 2015 A/S (Nu: Triax Holding A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 140 årsværk hos TRIAX A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af HVISTA ApS (32 år 9 måneder) |
Seed: 1561603858
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 1986 hos BSC BUSINESS SATELLITE COMMUNICATIONS ApS (tidligere ApS SMBK NR 1221) som Direktør. Titlen som Direktør havde Henrik Hvidtfeldt i 7 år 9 måneder, inden stoppet den 12. oktober 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1993 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 12. oktober 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HVISTA ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
BALISTA ApS
Via HVISTA ApS -
DIGITAQQ ApS
Via HVISTA ApS -
Flight4000 A/S
Via HVISTA ApS -
HVITAL I/S
Via HVISTA ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (2)
-
HVISTA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2010 -
DIGITAQQ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.05.2016
Bestyrelsesposter (2)
-
CBRAIN A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.01.2006 -
Flight4000 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 11.02.2016
Ejendomme (4)
Tidslinje (46)
-
CS&Co Management P/S (Nu: Nordic Bloom P/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024 -
XENA NETWORKS ApS (Nu: Teledyne LeCroy Xena ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.10.2023
Registreringsdato: 13.10.2023 -
CS&Co Management P/S (Nu: Nordic Bloom P/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2022
Registreringsdato: 20.09.2022
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 38 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.03.2019 - Stadig aktiv
Ejer
25.08.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
11.02.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via HVISTA ApS -
Reel ejer
12.06.2015 - Stadig aktiv
Direktør
12.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.07.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
09.01.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Hvidtfeldt har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos CBRAIN A/S der præsenterede et overskud på 81.354' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos Holding af 11. juni 2015 A/S (Nu: Triax Holding A/S) der præsenterede et underskud på 71.617' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 8 måneder fra 2006 til i dag hos CBRAIN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 81.354' DKK (CBRAIN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 2.644' DKK (XENA NETWORKS ApS (Nu: Teledyne LeCroy Xena ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 272.595' DKK (RESON A/S (Nu: TELEDYNE RESON A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -444' DKK (Flight4000 A/S).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Kresten Tue Steen Albertsen.