Christian Adam Garnov
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2001 (23 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Formulator I/S (Ejer) |
Største overskud: | 2.271' DKK RAFFINADERIET A/S (2018) |
Største underskud: | -166' DKK RAFFINADERIET A/S (2021) |
Største egenkapital: | 2.473' DKK RAFFINADERIET A/S (2018) |
Største gæld: | 4.759' DKK RAFFINADERIET A/S (2017) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos RAFFINADERIET A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Garnov Production ApS (5 år 4 måneder) |
Seed: 1008606522
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2001 hos Formulator I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Peter Philip Dalgas at Christian Adam Garnov stiftede Formulator I/S den dag i april 2001. Titlen som Ejer og Stifter havde Christian i 5 måneder, inden stoppet den 30. september 2001.
Virksomheden specialiserede sig indenfor reklamebureauvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2001 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. september 2001.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Garnov Production ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
RAFFINADERIET A/S
Via Garnov Production ApS -
Sherpas ApS
Via Garnov Production ApSNyt selskab
Direktørposter (2)
-
Sherpas ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.03.2024 -
Garnov Production ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
RAFFINADERIET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.05.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
Sherpas.dk ApS (Nu: Sherpas ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 26.03.2024
Registreringsdato: 26.03.2024 -
RAFFINADERIET A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.05.2022
Registreringsdato: 16.05.2022 -
Garnov production (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2019
Registreringsdato: 31.12.2019
Blå bog (fortsat)
Christian har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
26.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.12.2015 - 31.12.2019
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.12.2016 - 31.10.2018
Ejer
01.11.2018 - 04.06.2019
Bestyrelsesmedlem
16.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2006 - 07.08.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor RAFFINADERIET A/S fremviste et overskud på 2.271' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Christian Garnov Holding ApS (Nu: Garnov Production ApS) fremviste et underskud på 14' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4' DKK (RAFFINADERIET A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2' DKK (Christian Garnov Holding ApS (Nu: Garnov Production ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 867' DKK (RAFFINADERIET A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 222' DKK (Christian Garnov Holding ApS (Nu: Garnov Production ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Mette Hegelund.