Søren Xerxes Frahm
Erhvervsaktiv siden: | 15. okt. 1992 (31 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | INNOVATOR SØREN XERXES FRAHM (Ejer) |
Største overskud: | 2.553' DKK ARTLINCO A/S (2022-23) |
Største underskud: | -3.568' DKK FLEXIART A/S (Nu: FLEXIART ApS) (2018-19) |
Største egenkapital: | 9.554' DKK INNOVATOR DESIGN ApS (2022-23) |
Største gæld: | 23.533' DKK FLEXIART A/S (Nu: FLEXIART ApS) (2013-14) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos ARTLINCO A/S (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af INNOVATOR DESIGN ApS (20 år 3 måneder) |
Seed: 660325973
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1992 i INNOVATOR SØREN XERXES FRAHM med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Søren Xerxes Frahm der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Søren i 11 år 2 måneder, før fratrædelsen d. 1. januar 2004.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. januar 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
INNOVATOR DESIGN ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
Siana ApS
Via INNOVATOR DESIGN ApS -
LetsBook ApS
Via INNOVATOR DESIGN ApS -
RoadKing Holding ApS
Via INNOVATOR DESIGN ApS -
RoadKing Enterprices ApS
Via RoadKing Holding ApS -
OutInspire ApS
Via INNOVATOR DESIGN ApS -
Scandinavia Safe ApS
Via INNOVATOR DESIGN ApS -
ARTLINCO A/S
Via INNOVATOR DESIGN ApS
Direktørposter (2)
-
INNOVATOR DESIGN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2004 -
ARTLINCO A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.06.2017
Bestyrelsesposter (6)
-
RoadKing Enterprices ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.12.2023 -
OutInspire ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.07.2024 -
RoadKing Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.12.2023 -
Scandinavia Safe ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.11.2023 -
ARTLINCO A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.08.2010 -
Siana ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.01.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (27)
-
OutInspire ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
OutInspire ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
RoadKing Enterprices ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.12.2023
Registreringsdato: 04.12.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
04.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via INNOVATOR DESIGN ApS -
Bestyrelsesmedlem
04.12.2023 - Stadig aktiv
Ejer
27.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via RoadKing Holding ApS -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Reel ejer
25.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
11.08.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.05.2017 - Stadig aktiv
Direktør
01.06.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Søren Xerxes Frahm har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i ARTLINCO A/S der præsenterede et overskud på 2.553' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Weed Fighter ApS der præsenterede et underskud på 1.584' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 14 år 1 måned fra 2010 til i dag hos ARTLINCO A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 402' DKK (OutInspire ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.815' DKK (Weed Fighter ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 451' DKK (OutInspire ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -340' DKK (Weed Fighter ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Mads Leth Lunden.