Frits Ejner Fly Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1989 (35 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | T 177 MICHAEL GEORGE (Ejer) |
Største overskud: | 7.199' DKK FLY A/S (2017) |
Største underskud: | -488' DKK FLY A/S (2022) |
Største egenkapital: | 6.084' DKK FFH HOLDING ApS (2017) |
Største gæld: | 7.799' DKK FLY A/S (2017) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos FLY A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FLY A/S (25 år 2 måneder) |
Seed: 1794262714
Det hele begyndte for alvor dengang i 1989 i T 177 MICHAEL GEORGE som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Frits Ejner Fly Hansen der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Frits i 10 år 5 måneder, inden stoppet d. 1. juli 1999.
Virksomheden arbejdede indenfor fiskeri. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 1. juli 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FFH HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FLY A/S
Via FFH HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
FLY A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.1999 -
FFH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2000
Bestyrelsesposter (1)
-
FLY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 24.06.1999
Tidslinje (10)
-
FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A.
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.12.2008
Registreringsdato: 29.12.2008 -
FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A.
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.04.2007
Registreringsdato: 16.04.2007 -
FFH HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.12.2000
Registreringsdato: 20.12.2000
Blå bog (fortsat)
Frits har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 35 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
24.06.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
16.04.2007 - 29.12.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
21.11.2000 - 19.12.2000
Ejer og Direktør
20.12.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.01.1989 - 01.07.1999
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Frits Ejner Fly Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn FFH HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 280' DKK. Igennem sit holdingselskab FFH HOLDING ApS har Frits dermed også ejerandele i FLY A/S (100%).
Du kan se koncerndiagram for Frits Ejner Fly Hansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor FLY A/S fremviste et overskud på 7.199' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor FLY A/S fremviste et underskud på 488' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 318' DKK (FLY A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 576' DKK (FLY A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 280' DKK (FFH HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frits' netværk er Ane Sofie Risa Olsen Hansen.