Flemming Skriver Matthisson
Erhvervsaktiv siden: | 6. sep. 1989 (35 år) |
Karrieren startede hos: | I/S HOSTRUP SOGN MØLLELAUG (Ejer) |
Største overskud: | 4.588' DKK H. + M.-HOLDING ApS (2019) |
Største underskud: | -33.377' DKK STA A/S (2014) |
Største egenkapital: | 36.464' DKK H. + M.-HOLDING ApS (2020) |
Største gæld: | 27.689' DKK MAX MATHIESEN & SØN A/S (2018) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos MAX MATHIESEN & SØN A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MAX MATHIESEN & SØN A/S (17 år 3 måneder) |
Seed: 1937428038
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1989 i I/S HOSTRUP SOGN MØLLELAUG i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Peter Bagge, Kurt Balleby Jensen, Rene Blom Pedersen at Flemming Skriver Matthisson stiftede I/S HOSTRUP SOGN MØLLELAUG den dag i september 1989. Hvervet som Ejer og Stifter havde Flemming i 15 år 9 måneder, inden stoppet d. 30. juni 2005.
Virksomheden arbejdede indenfor produktion af elektricitet. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 30. juni 2005.
Bestyrelsesposter (3)
-
STA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.01.2008 -
MAX MATHIESEN & SØN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.06.2007 -
H. + M.-HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.06.2007
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
H. MATHIESEN. VARDE A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.01.2024
Registreringsdato: 22.01.2024 -
H. MATHIESEN. VARDE A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.2021
Registreringsdato: 11.05.2021 -
H. MATHIESEN. VARDE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.2021
Registreringsdato: 10.05.2021
Blå bog (fortsat)
Flemming har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 33 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.06.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.06.2007 - 10.05.2021
Bestyrelsesmedlem
11.05.2021 - 22.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.06.2007 - 11.06.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Flemming Skriver Matthisson har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i H. + M.-HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 4.588' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i STA A/S der præsenterede et underskud på 33.377' DKK.
Flemming har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 3 måneder fra 2007 til i dag hos MAX MATHIESEN & SØN A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.908' DKK (H. + M.-HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 524' DKK (MAX MATHIESEN & SØN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 34.285' DKK (H. + M.-HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.609' DKK (STA A/S).
En af de forbindelser som går igen i Flemming' netværk er Michael Lindholm Mathiesen.