Michael Munch
Erhvervsaktiv siden: | 2. jan. 1986 (38 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | RMT PRODUCTIONS ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 468' DKK RMT PRODUCTION ApS (Nu: RMT PRODUCTIONS ApS) (2015) |
Største underskud: | -30' DKK XTC ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 591' DKK RMT PRODUCTION ApS (Nu: RMT PRODUCTIONS ApS) (2015) |
Største gæld: | 5.296' DKK RMT PRODUCTION ApS (Nu: RMT PRODUCTIONS ApS) (2014) |
Længste aktivitet: | Ejer af m-productions (6 år 4 måneder) |
Seed: 1160327921
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 1986 hos RMT PRODUCTIONS ApS (tidligere RMT PRODUCTION ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Michael Munch i 4 år 4 måneder, før stoppet d. 29. maj 1990.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor teater- og koncertvirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 kunne vise et overskud på 468' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. april 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MMU ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
XTC ApS
Via MMU ApS -
Kombo Audio ApS UNDER KONKURS
Via XTC ApS
Direktørposter (1)
-
MMU ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
XTC ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.01.2021
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
XTC ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.01.2021
Registreringsdato: 25.01.2021 -
MMU ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.01.2021
Registreringsdato: 20.01.2021 -
MMU ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.01.2021
Registreringsdato: 20.01.2021
Blå bog (fortsat)
Michael har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
25.01.2021 - Stadig aktiv
Ejer
08.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via MMU ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
20.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.08.2014 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
02.01.1986 - 29.05.1990
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor MMU ApS kunne offentliggøre et overskud på 13' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor MMU ApS kunne offentliggøre et underskud på 11' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Anders Borne Fauerskov.