Helle Bro Milner
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1995 (29 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BRO KOMMUNIKATION (Ejer) |
Største overskud: | 36.258' DKK Fonden Den danske Diakonissestiftelse (2023) |
Største underskud: | -13.036' DKK Fonden Den danske Diakonissestiftelse (2022) |
Største egenkapital: | 497.520' DKK Fonden Den danske Diakonissestiftelse (2022) |
Største gæld: | 464.026' DKK Fonden Den danske Diakonissestiftelse (2020) |
Flest årsværk: | 345 årsværk hos Fonden Den danske Diakonissestiftelse (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af BRO KOMMUNIKATION A/S (22 år 8 måneder) |
Seed: 949764118
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1995 hos BRO KOMMUNIKATION i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Helle Bro Milner der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Helle i 6 år 8 måneder, før stoppet d. 1. januar 2002.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. januar 2002.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
H. BRO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BRO KOMMUNIKATION A/S
Via H. BRO HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
BRO KOMMUNIKATION A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.03.2002 -
H. BRO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.11.2010
Bestyrelsesposter (3)
-
BRO KOMMUNIKATION A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2002 -
Hallernes Smørrebrød ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.01.2023 -
Fonden Den danske Diakonissestiftelse
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.03.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
Hallernes Smørrebrød ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.01.2023
Registreringsdato: 30.01.2023 -
HeBro Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.03.2022
Registreringsdato: 14.03.2022 -
Fonden Den danske Diakonissestiftelse
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022
Blå bog (fortsat)
Helle har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
30.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
12.11.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
01.01.2002 - Stadig aktiv
Direktør
22.03.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 85% -
Direktør og Reel ejer
12.01.2022 - 14.03.2022
Ejerandel: 100%
Helle Bro Milner er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn H. BRO HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.520' DKK. Gennem holdingselskabet H. BRO HOLDING ApS har Helle derfor også andele i BRO KOMMUNIKATION A/S (66.66-89.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Helle Bro Milner, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor PBH 27.961 ApS (Nu: BRO KOMMUNIKATION A/S) kunne fremvise et overskud på 2.138' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor PBH 27.961 ApS (Nu: BRO KOMMUNIKATION A/S) kunne fremvise et underskud på 1.879' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 36.258' DKK (Fonden Den danske Diakonissestiftelse).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 580' DKK (PBH 27.961 ApS (Nu: BRO KOMMUNIKATION A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 486.530' DKK (Fonden Den danske Diakonissestiftelse).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 88' DKK (Hallernes Smørrebrød ApS).
En af de forbindelser som går igen i Helle' netværk er Anette Christoffersen.