Ketty Rosenfeldt Sunddal
Erhvervsaktiv siden: | 3. nov. 1982 (41 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | PRIMA RENT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 37.723' DKK ROSENFELDT OG SUNDDAL HOLDING ApS (2016) |
Største underskud: | -17.451' DKK ROSENFELDT OG SUNDDAL HOLDING ApS (2020) |
Største egenkapital: | 37.576' DKK ROSENFELDT OG SUNDDAL HOLDING ApS (2016) |
Største gæld: | 47.978' DKK FLAMMEN A/S (2022) |
Flest årsværk: | 195 årsværk hos FLAMMEN A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af FOLE KØBMANDSGAARD V/KETTY SUNDDAL (27 år 6 måneder) |
Seed: 1420582670
Det begyndte den dag i 1982 ved PRIMA RENT ApS (tidligere FOLE KØBMANDSGÅRD ApS) i hvervet som Direktør. Rollen som Direktør havde Ketty Rosenfeldt Sunddal i 6 år 2 måneder, før fratrædelsen den 27. januar 1989.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor almindelig rengøring. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 22. juni 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
FRS 2012 HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
RS Properties ApS
Via FRS 2012 HOLDING ApS -
ROSENFELDT OG SUNDDAL HOLDING ApS
Via FRS 2012 HOLDING ApS -
FLAMMEN A/S
Via ROSENFELDT OG SUNDDAL HOLDING ApS -
Flammen DE ApS
Via ROSENFELDT OG SUNDDAL HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
FRS 2012 HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.11.2012
Bestyrelsesposter (3)
-
ROSENFELDT OG SUNDDAL HOLDING ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2014 -
RS Properties ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.08.2016 -
FLAMMEN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (27)
-
FOLE HØKERKRO ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.06.2023
Registreringsdato: 29.06.2023 -
FLAMMEN A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.2023
Registreringsdato: 26.05.2023 -
FOLE HØKERKRO ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 30.04.2023
Registreringsdato: 30.04.2023
Blå bog (fortsat)
Ketty har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 41 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
28.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
22.02.2014 - 29.06.2023
Reel ejer
22.02.2014 - 30.04.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
09.10.2017 - 31.12.2017
Reel ejer
01.01.2018 - 04.07.2019
Ejerandel: 16,27% -
Reel ejer
31.01.2017 - 31.12.2017
Reel ejer
01.01.2018 - 04.07.2019
Ejerandel: 16,27% -
Reel ejer
12.09.2016 - 31.12.2017
Reel ejer
01.01.2018 - 04.07.2019
Ejerandel: 16,27%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor ROSENFELDT OG SUNDDAL HOLDING ApS landede et overskud på 23.234' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor FRS 2012 HOLDING ApS landede et underskud på 5.744' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 14.118' DKK (ROSENFELDT OG SUNDDAL HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 389' DKK (Flammen DE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.075' DKK (ROSENFELDT OG SUNDDAL HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.861' DKK (Flammen DE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ketty' netværk er Flemming Sunddal.