Frank Mulvad
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 1987 (37 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | TANDLÆGE FRANK MULVAD (Stifter) |
Største overskud: | 4.804' DKK Tandlæge Frank Mulvad og Eftf. I/S (Nu: Tandlægerne i Brejning I/S) (2020-21) |
Største underskud: | -3.045' DKK TEBAC ApS (2021) |
Største egenkapital: | 11.578' DKK K/S MARLOWES, ENGLAND (2015) |
Største gæld: | 32.485' DKK K/S MARLOWES, ENGLAND (2014) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Tandlæge Frank Mulvad og Eftf. I/S (Nu: Tandlægerne i Brejning I/S) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af TANDLÆGE FRANK MULVAD (37 år 5 måneder) |
Seed: 1188017935
Det hele startede i 1987 hos TANDLÆGE FRANK MULVAD i rollen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev kun stiftet af Frank Mulvad og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Titlen som Stifter og Ejer har Frank nu bestreddet i 37 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
SAVANNAH SOL HADSTEN ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
TANDLÆGE FRANK MULVAD
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
TANDLÆGE FRANK MULVAD ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
PENTA INVEST AF 2006 ApS
Via SAVANNAH SOL HADSTEN ApS -
TEBAC ApS
Via TANDLÆGE FRANK MULVAD ApS -
Dansk Byggemodning ApS
Via TEBAC ApS -
Kastanjehaven ApS
Via Dansk Byggemodning ApS
Direktørposter (5)
-
TEBAC ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2009 -
Dansk Byggemodning ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.01.2021 -
Kastanjehaven ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.06.2022 -
TANDLÆGE FRANK MULVAD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.06.2009 -
SAVANNAH SOL HADSTEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.03.2004
Ejendomme (7)
Tidslinje (20)
-
Kastanjehaven ApS
Tilknyttet som direktørDato: 22.06.2022
Registreringsdato: 22.06.2022 -
Tandlæge Frank Mulvad og Eftf. I/S (Nu: Tandlægerne i Brejning I/S)
Fratrådt som direktørDato: 25.01.2022
Registreringsdato: 25.01.2022 -
Dansk Byggemodning ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.01.2021
Registreringsdato: 21.01.2021
Blå bog (fortsat)
Frank har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
22.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
21.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
28.09.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
24.06.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
05.03.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Tandlæge Frank Mulvad og Eftf. I/S (Nu: Tandlægerne i Brejning I/S) kunne fremvise et overskud på 4.804' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021 hvor TEBAC ApS kunne fremvise et underskud på 3.045' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 812' DKK (TANDLÆGE FRANK MULVAD ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 253' DKK (Dansk Byggemodning ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.275' DKK (TANDLÆGE FRANK MULVAD ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.427' DKK (PENTA INVEST AF 2006 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Jens Mulvad.