Jimmy Gørtz
Erhvervsaktiv siden: | 25. nov. 2005 (18 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | WELLINGBOROUGH KOMPLEMENTAR ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.695' DKK PROCURA MANAGEMENT A/S (2017) |
Største underskud: | -3.360' DKK PROCURA MANAGEMENT A/S (2020) |
Største egenkapital: | 14.966' DKK K/S WELLINGBOROUGH (2015) |
Største gæld: | 71.938' DKK Procura Invest Aps (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af WELLINGBOROUGH KOMPLEMENTAR ApS (18 år 10 måneder) |
Seed: 129979223
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2005 hos WELLINGBOROUGH KOMPLEMENTAR ApS i hvervet som Ejer og Direktør. Jimmy Gørtz købte sig ind i virksomheden den 25. november 2005 og havde en ejerandel på 10-14.99%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Jimmy af: Hans Henrik Zanoni, Jens Winther, Flemming Hildorf og 3 andre personer. Titlen som Ejer og Direktør har Jimmy nu besiddet i 18 år 10 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 18 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsrapport fra 2023 viste et overskud på 15' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
WELLINGBOROUGH KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Heivic
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Procura Ejendomme ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S WELLINGBOROUGH
Via WELLINGBOROUGH KOMPLEMENTAR ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S WELLINGBOROUGH
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.08.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (33)
-
Heivic (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 26.09.2022
Registreringsdato: 26.09.2022 -
WELLINGBOROUGH KOMPLEMENTAR ApS
Fratrådt som direktørDato: 27.08.2020
Registreringsdato: 27.08.2020 -
K/S WELLINGBOROUGH
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2020
Registreringsdato: 27.08.2020
Blå bog (fortsat)
Jimmy har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
26.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
25.11.2005 - Stadig aktiv
Direktør
30.07.2012 - 27.08.2020
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
25.11.2005 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.07.2012 - 26.08.2020
Bestyrelsesmedlem
27.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
23.02.2012 - 17.08.2020
Ejer
31.12.2013 - 17.08.2020
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
31.12.2013 - 13.08.2020
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Procura Ejendomme ApS landede et overskud på 409' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor K/S STOKE landede et underskud på 2.373' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 173' DKK (Procura Ejendomme ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 796' DKK (PROCURA MANAGEMENT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.849' DKK (Procura Ejendomme ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -41' DKK (K/S WELLINGBOROUGH).
En af de forbindelser som går igen i Jimmy' netværk er Morten Boje Munk.