Anders Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | DAN-PARK I/S (Ejer) |
Største overskud: | 4.086' DKK K/S VICH 9424 PROJEKT (Nu: K/S THURØVEJ) (2022) |
Største underskud: | -2.499' DKK HORZE KØBENHAVN ApS (Nu: HORZE DANMARK ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 14.972' DKK K/S VICH 9424 PROJEKT (Nu: K/S THURØVEJ) (2023) |
Største gæld: | 79.317' DKK K/S VICH 9424 PROJEKT (Nu: K/S THURØVEJ) (2014) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos HORZE KØBENHAVN ApS (Nu: HORZE DANMARK ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S THURØVEJ (17 år 7 måneder) |
Seed: 945392249
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1999 ved DAN-PARK I/S med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Svend Erik Nielsen at Anders Kristensen stiftede DAN-PARK I/S den dag i april 1999. Rollen som Ejer og Stifter bestred Anders i 10 år 2 måneder, før stoppet den 30. juni 2009.
Virksomheden opererede indenfor parkering og vejhjælp mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. juni 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ApS THURØVEJ KOMPLEMENTAR
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S THURØVEJ
Via ApS THURØVEJ KOMPLEMENTAR
Direktørposter (1)
-
Uniqon Danmark A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
Uniqon Danmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.01.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (62)
-
In Memory ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.08.2024
Registreringsdato: 01.08.2024 -
AAK Rådgivning IVS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 19.05.2022
Registreringsdato: 19.05.2022 -
AAK Rådgivning IVS
Fratrådt som direktørDato: 19.05.2022
Registreringsdato: 19.05.2022
Blå bog (fortsat)
Anders har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Bestyrelsesmedlem
29.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
09.08.2021 - 01.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
05.04.2016 - 19.05.2022
Ejer
01.05.2016 - 19.05.2022
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
05.04.2016 - 10.05.2022
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
23.11.2006 - 15.02.2009
Direktør
28.08.2008 - 15.02.2009
Direktør
06.10.2016 - 04.01.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor K/S VICH 9424 PROJEKT (Nu: K/S THURØVEJ) kunne offentliggøre et overskud på 4.086' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor K/S VICH 9424 PROJEKT (Nu: K/S THURØVEJ) kunne offentliggøre et underskud på 1.695' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.558' DKK (K/S VICH 9424 PROJEKT (Nu: K/S THURØVEJ)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.499' DKK (HORZE KØBENHAVN ApS (Nu: HORZE DANMARK ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.972' DKK (K/S VICH 9424 PROJEKT (Nu: K/S THURØVEJ)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.386' DKK (SCT. MIKKELSGADE INVEST ApS (Nu: Pastoratgården ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Thorkild Steen Andersen.