Michael Hedegaard Lyng
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 1993 (31 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | REVISOR V/MICHAEL LYNG (Ejer) |
Største overskud: | 1.968.717' DKK KOHERAS A/S (Nu: NKT PHOTONICS A/S) (2016) |
Største underskud: | -263.385' DKK BURMEISTER & WAIN SCANDINAVIAN CONTRACTOR A/S (2020) |
Største egenkapital: | 5.975.100' DKK NKT HOLDING A/S (Nu: NKT A/S) (2014) |
Største gæld: | 413.393.966' DKK KOHERAS A/S (Nu: NKT PHOTONICS A/S) (2016) |
Flest årsværk: | 509 årsværk hos BURMEISTER & WAIN SCANDINAVIAN CONTRACTOR A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af REVISOR V/MICHAEL LYNG (22 år 11 måneder) |
Seed: 863418177
Det startede for alvor en dag i 1993 hos REVISOR V/MICHAEL LYNG med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev grundlagt af Michael Hedegaard Lyng der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Michael i 22 år 11 måneder, før stoppet d. 31. december 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen bogføring og revision: skatterådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. december 2015.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Lyng Invest Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (11)
-
Jane Kønig A/S UNDER KONKURS
Via Lyng Invest Holding ApS -
LG 2016 ApS UNDER KONKURS
Via Lyng Invest Holding ApS -
Challenge 2019 ApS
Via Lyng Invest Holding ApS -
Kadeau ApS
Via Lyng Invest Holding ApS -
Eco Beach Camp ApS
Via Kadeau ApS -
The PT Gym ApS
Via Lyng Invest Holding ApS -
NB Bespoke Kitchens ApS
Via Lyng Invest Holding ApS -
Lumske Holding ApS
Via Lyng Invest Holding ApS -
RESTAURANT LUMSKEBUGTEN ApS
Via Lumske Holding ApS -
Jane Kønig Copenhagen Holding ApS
Via Lyng Invest Holding ApS -
Jane Kønig Copenhagen A/S
Via Jane Kønig Copenhagen Holding ApS
Direktørposter (5)
-
NB Bespoke Kitchens ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.03.2022 -
The PT Gym ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.03.2021 -
Lyng Invest Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.06.2019 -
Lumske Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.05.2022 -
Challenge 2019 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2019
Bestyrelsesposter (8)
-
BURMEISTER & WAIN SCANDINAVIAN CONTRACTOR A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.06.2022 -
LYNG & LEANDER ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 20.05.2013 -
Jane Kønig Copenhagen A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.01.2024 -
VEGGERBY SPORT OG KULTUR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.06.2024 -
INVESTERINGSSELSKABET LUXOR A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2013 -
MESCO DENMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2022 -
ELEKTRO-ISOLA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.05.2020 -
Kadeau ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.05.2020
Tidslinje (84)
-
VEGGERBY SPORT OG KULTUR A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.06.2024
Registreringsdato: 04.06.2024 -
Jane Kønig Copenhagen A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.01.2024
Registreringsdato: 08.01.2024 -
Jane Kønig A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.12.2023
Registreringsdato: 29.12.2023
Blå bog (fortsat)
Michael har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
04.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
08.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,5% -
Reel ejer
05.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42,5% -
Reel ejer
31.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Hedegaard Lyng er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Lyng Invest Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -2.699' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne Lumske Holding ApS (75%) samt Jane Kønig Copenhagen Holding ApS (42,5%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Michael Hedegaard Lyng, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Michael Hedegaard Lyng har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos KOHERAS A/S (Nu: NKT PHOTONICS A/S) der præsenterede et overskud på 1.968.717' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos BURMEISTER & WAIN SCANDINAVIAN CONTRACTOR A/S der præsenterede et underskud på 263.385' DKK.
Michael har i alt siddet i bestyrelsen hos 36 forskellige selskaber (heraf 19 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 7 måneder fra 2007 til 2019 hos NKT PHOTONICS A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 252.300' DKK (BRØDRENE HARTMANN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 138.971' DKK (KOHERAS A/S (Nu: NKT PHOTONICS A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.224.600' DKK (BRØDRENE HARTMANN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -142.091' DKK (KOHERAS A/S (Nu: NKT PHOTONICS A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Mitsui E&S Holdings Co., Ltd..