Poul Linnemann
Erhvervsaktiv siden: | 21. nov. 1975 (48 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | LYNGSØ INVEST. VIBORG ApS (Revisor) |
Største overskud: | 2.139' DKK DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (2021) |
Største underskud: | -805' DKK MIDTJYDSK TRAKTORCOMPAGNI ApS (Nu: VESTER'S GRUSGRAV ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 7.364' DKK BO-MU ApS (2013-14) |
Største gæld: | 5.612' DKK BO-MU ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Revisor Poul Linnemann (27 år 6 måneder) |
Seed: 1111038098
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor for nu mange år siden hos LYNGSØ INVEST. VIBORG ApS (tidligere MIDTJYDSK LYSKOPI ApS) med titlen som Revisor. Denne rolle bestred Poul Linnemann i 21 år 11 måneder, før stoppet d. 18. november 1997.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor investeringsselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 13. juli 2002.
Bestyrelsesposter (1)
-
DEPONIGAS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.03.2017
Ejendomme (2)
Tidslinje (95)
-
DEPONIGAS ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.03.2017
Registreringsdato: 28.03.2017 -
SMED TÆPPER & GARDINER A/S (Nu: ST & G A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.05.2016
Registreringsdato: 12.05.2016 -
SMED TÆPPER & GARDINER A/S (Nu: ST & G A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.11.2013
Registreringsdato: 28.11.2013
Blå bog (fortsat)
Poul har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 47 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.03.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.11.2013 - 12.05.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.10.1997 - 06.11.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.09.1978 - 31.03.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
02.10.1997 - 14.09.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Poul Linnemann har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos DEPONIGAS ApS der præsenterede et overskud på 1.253' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos DEPONIGAS ApS der præsenterede et underskud på 104' DKK.
Poul har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 7 måneder fra 1977 til 1988 hos OCTAVIUS ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.689' DKK (DANSK REVISION VIBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 805' DKK (MIDTJYDSK TRAKTORCOMPAGNI ApS (Nu: VESTER'S GRUSGRAV ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 6.777' DKK (BO-MU ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 994' DKK (MIDTJYDSK TRAKTORCOMPAGNI ApS (Nu: VESTER'S GRUSGRAV ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Ole Elmose.