Jørgen Damkjær
Karrieren startede hos: | SCANIA DANMARK A/S (Direktør) |
Største overskud: | 256.519' DKK SCANIA DANMARK A/S (2023) |
Største underskud: | -22.640' DKK STIHOLT HOLDING A/S (2015) |
Største egenkapital: | 426.746' DKK SCANIA DANMARK A/S (2023) |
Største gæld: | 1.816.040' DKK SCANIA DANMARK A/S (2023) |
Seed: 1897733438
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor for nu flere år siden ved SCANIA DANMARK A/S som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Jørgen Damkjær i 46 år 9 måneder, før fratrædelsen den 30. april 2010.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 256.519' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
DBI IT A/S
Ejerandel: 33.34-49.99% -
ND Data A/S
Ejerandel: 100%
Bestyrelsesposter (1)
-
ND Data A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.01.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (58)
-
KLEJSTRUPGÅRD V/JØRGEN DAMKJÆR (Nu: Jørgen Damkjær) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
LEIF M. JENSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.11.2022
Registreringsdato: 04.11.2022 -
AUTOMOBILFIRMAET IM. STIHOLT A/S (Nu: Im. Stiholt A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2018
Registreringsdato: 22.04.2018
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 61 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
01.01.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.06.1987 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
26.09.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.09.2014 - 27.11.2019
Ejer
29.09.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
28.11.2019 - 29.11.2022
Reel ejer
30.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Bestyrelsesmedlem
07.12.2017 - 04.11.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
23.08.2010 - 22.04.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen Damkjær har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved AUTOMOBILFIRMAET IM. STIHOLT A/S (Nu: Im. Stiholt A/S) der præsenterede et overskud på 21.786' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved DBI IT A/S der præsenterede et underskud på 538' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 24 forskellige selskaber (heraf 10 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 46 år 11 måneder fra 1963 til 2010 hos SCANIA DANMARK A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 256.519' DKK (SCANIA DANMARK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 417' DKK (PALFINGER DANMARK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 426.746' DKK (SCANIA DANMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.925' DKK (STIHOLT HOLDING A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Niels Damkjær.