Lars Færch
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1989 (34 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | FÆRCH V/LARS FÆRCH (Ejer) |
Største overskud: | 10.658' DKK FÆRCH A/S (2021) |
Største underskud: | -11.262' DKK INVEST ÅRHUS ApS (2015) |
Største egenkapital: | 39.700' DKK LF GROUP ApS (Nu: LF GROUP A/S) (2021) |
Største gæld: | 68.411' DKK K/S DAMMTORPALAIS, HAMBURG (Nu: K/S FREISINGERSTRASSE 77, SCHWAIG) (2015) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos FÆRCH A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af LF GROUP A/S (21 år 11 måneder) |
Seed: 1132761900
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 1989 ved FÆRCH V/LARS FÆRCH som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Lars Færch der som enlig ejer af virksomheden fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Lars i 15 år 1 måned, før fratrædelsen den 31. december 2004.
Virksomheden opererede indenfor branchen engroshandel med parfumerivarer og kosmetik. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2004.
Tidslinje (68)
-
L. Færch Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.04.2021
Registreringsdato: 22.04.2021 -
HOUSE OF BEAUTY DK ApS (Nu: LF GROUP A/S)
Fratrådt som direktørDato: 22.04.2021
Registreringsdato: 22.04.2021 -
L. Færch Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.04.2021
Registreringsdato: 22.04.2021
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.11.2019 - 22.04.2021
Reel ejer
21.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
22.06.2005 - 31.05.2013
Reel ejer
30.09.2005 - 26.11.2019
Bestyrelsesmedlem
31.05.2013 - 22.04.2021
Reel ejer
27.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Stifter, Bestyrelsesmedlem og Direktør
14.05.1999 - 22.04.2021
Bestyrelsesmedlem
30.09.2005 - 22.04.2021
Reel ejer
30.09.2005 - Stadig aktiv
Ejer
13.09.2006 - 09.03.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør
16.06.1999 - 10.11.2020
Reel ejer
30.05.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.11.2019 - 16.12.2019
Reel ejer
20.11.2019 - 29.11.2019
Ejerandel: 100%
Lars Færch ejer desuden også holdingselskabet L. Færch Holding ApS (ejer lige nu 100%). Gennem holdingselskabet L. Færch Holding ApS ejes der også andele i FÆRCH A/S (100%) og EJENDOMSSELSKABET FREDENSVANG A/S (20-24.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Lars Færch, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor INVEST ÅRHUS ApS fremviste et overskud på 6.602' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor INVEST ÅRHUS ApS fremviste et underskud på 11.262' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 6.041' DKK (FÆRCH A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 32.728' DKK (LF GROUP ApS (Nu: LF GROUP A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.384' DKK (FÆRCH INT. ApS (Nu: Dermalogica Aarhus ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Boet Efter Lars Færch.