Ole Johannes Teglgaard
Erhvervsaktiv siden: | 26. maj 2003 (21 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | RESOLUX ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 158.222' DKK Resorb Holding ApS (2022) |
Største underskud: | -16.475' DKK Resorb Holding ApS (2019) |
Største egenkapital: | 99.578' DKK RESOLUX ApS (2023) |
Største gæld: | 70.354' DKK RESOLUX ApS (2020) |
Flest årsværk: | 56 årsværk hos RESOLUX ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Direktør af RESOLUX ApS (20 år 5 måneder) |
Seed: 1302125381
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2003 ved RESOLUX ApS som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Ole Johannes Teglgaard i 7 år 4 måneder, før fratrædelsen den 15. oktober 2010.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen fremstilling af elektriske belysningsartikler. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 11.320' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
O. Teglgaard Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
O. TEGLGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
O. TEGLGAARD EJENDOMME ApS
Via O. TEGLGAARD HOLDING ApS -
Resorb Holding ApS
Via O. TEGLGAARD HOLDING ApS -
Fynbo Technology A/S
Via O. TEGLGAARD HOLDING ApS -
Konfident ApS
Via O. TEGLGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
O. TEGLGAARD EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.09.2007 -
O. TEGLGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2014
Bestyrelsesposter (4)
-
RESOLUX ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.11.2023 -
Progenios ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2015 -
Fynbo Technology A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.10.2022 -
Konfident ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.03.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (23)
-
CON Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.05.2024
Registreringsdato: 23.05.2024 -
Konfident ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.03.2024
Registreringsdato: 08.03.2024 -
RESOLUX ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.11.2023
Registreringsdato: 08.11.2023
Blå bog (fortsat)
Ole har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
08.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via O. TEGLGAARD HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
13.10.2022 - Stadig aktiv
Ejer
22.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via O. TEGLGAARD HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
21.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.01.2014 - Stadig aktiv
Ejer
14.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Ole Johannes Teglgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn O. TEGLGAARD HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 68.692' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet Resorb Holding ApS (97%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Ole Johannes Teglgaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Resorb Holding ApS fremviste et overskud på 158.222' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Resorb Holding ApS fremviste et underskud på 16.475' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 11.320' DKK (RESOLUX ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.517' DKK (A-Leaf International ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 99.578' DKK (RESOLUX ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.480' DKK (A-Leaf International ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ole' netværk er Mathias Fynbo.