Dorte Guldbrøn
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1999 (25 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | DAHL Viborg I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Guldbrøn Advokatfirma v/Dorte Guldbrøn (11 år 10 måneder) |
Seed: 948672756
Det begyndte den dag i 1999 i DAHL Viborg I/S (tidligere Advokatfirmaet Dahl I/S) i hvervet som Ejer. Dorte Guldbrøn købte sig ind i virksomheden den 1. januar 1999 og fik en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen udover Dorte af: Vibeke Asmin Hansen, Jesper Høy, Henrik Heide Ottosen og 4 andre personer. Hvervet som Ejer havde Dorte i 10 år 2 måneder, inden stoppet d. 31. marts 2009.
Virksomheden arbejdede indenfor juridisk bistand. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2009 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. marts 2009.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RAHBEK GULDBRØN Advokater I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (7)
-
Advokatfirmaet Guldbrøn v/Dorte Guldbrøn (Nu: Guldbrøn Advokatfirma v/Dorte Guldbrøn) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
RAHBEK GULDBRØN Advokater I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.12.2017
Registreringsdato: 01.12.2017 -
Advokatfirmaet Guldbrøn v/Dorte Guldbrøn (Nu: Guldbrøn Advokatfirma v/Dorte Guldbrøn) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.02.2012
Registreringsdato: 01.02.2012
Blå bog (fortsat)
Dorte har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.12.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
17.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.02.2012 - 31.12.2023
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.01.1999 - 31.03.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2005 - 31.12.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Dorte' netværk er Anthon Storm.