Anders Moltke-Leth
Karrieren startede hos: | KLARWATER DANMARK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.945' DKK KONSERVESGAARDEN A/S (2021) |
Største underskud: | -25.348' DKK KONSERVESGAARDEN A/S (2014) |
Største egenkapital: | 97.204' DKK KONSERVESGAARDEN A/S (2021) |
Største gæld: | 71.162' DKK UNITRUCK A/S (Nu: Logisnext Denmark A/S) (2015-16) |
Flest årsværk: | 65 årsværk hos UNITRUCK A/S (Nu: Logisnext Denmark A/S) (2015-16) |
Seed: 40419070
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for alvor for nu meget længe siden i KLARWATER DANMARK A/S (tidligere AKTIESELSKABET "FYENS KONSERVESFABRIK") med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Anders Moltke-Leth i 92 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 15. november 2010.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor opførelse af bygninger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 15. november 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AML Invest af Juni 1986 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET ML ASIA FUND ApS
Via AML Invest af Juni 1986 ApS -
K/S ML ASIA FUND
Via KOMPLEMENTARSELSKABET ML ASIA FUND ApS -
BALCHIK EAGLE ROCK A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via AML Invest af Juni 1986 ApS -
Stenlille Udvikling ApS
Via AML Invest af Juni 1986 ApS
Direktørposter (2)
-
Stenlille Udvikling ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.10.2017 -
AML Invest af Juni 1986 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (97)
-
K/S ML ASIA FUND
Fratrådt som direktørDato: 12.07.2023
Registreringsdato: 12.07.2023 -
KONSERVESGAARDEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
ML ASIA FUND ApS (Nu: KOMPLEMENTARSELSKABET ML ASIA FUND ApS)
Fratrådt som direktørDato: 30.04.2023
Registreringsdato: 30.04.2023
Blå bog (fortsat)
Anders har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 106 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.04.2017 - Stadig aktiv
Direktør
11.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.06.2021 - 12.07.2023
Ejer
09.10.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager Via KOMPLEMENTARSELSKABET ML ASIA FUND ApS -
Bestyrelsesmedlem
17.07.1967 - 30.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
10.09.2007 - Stadig aktiv
Direktør
05.10.2007 - 30.04.2023
Ejerandel: 50% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
14.10.2013 - 07.04.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Anders Moltke-Leth har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i KONSERVESGAARDEN A/S der præsenterede et overskud på 18.945' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem i KONSERVESGAARDEN A/S der præsenterede et underskud på 25.348' DKK.
Anders har i alt siddet i bestyrelsen hos 27 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 92 år 8 måneder fra 1918 til 2010 hos KLARWATER DANMARK A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.858' DKK (ML&S NR. 24 ApS (Nu: CONTINENTAL SERVICE GROUP ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.355' DKK (BALCHIK BELLEVUE 1 A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 40.522' DKK (CLOVELLY HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -30.077' DKK (BALCHIK EAGLE ROCK A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Torben Moltke-leth.