John Michael Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1978 (45 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | JOHN M CHRISTENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 8.020' DKK GREEN-TEC A/S (2022) |
Største underskud: | -261' DKK GREENTEC.DK ApS (Nu: VENDIC ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 22.015' DKK GREEN-TEC A/S (2023) |
Største gæld: | 36.421' DKK GREEN-TEC A/S (2017) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos GREEN-TEC A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GREEN-TEC A/S (39 år 9 måneder) |
Seed: 1325507092
Karrieren som erhvervsaktiv startede for flere år siden ved JOHN M CHRISTENSEN i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af John Michael Christensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred John i 22 år 1 måned, før stoppet den 31. december 2000.
Virksomheden opererede indenfor landbrugsmaskinstationer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2000 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JOHN CHRISTENSEN HOLDING, KOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
LANDLYST, KOLDING A/S
Via JOHN CHRISTENSEN HOLDING, KOLDING ApS -
Green-Tec Holding ApS
Via JOHN CHRISTENSEN HOLDING, KOLDING ApSNyt selskab -
GREEN-TEC A/S
Via Green-Tec Holding ApS
Direktørposter (4)
-
GREEN-TEC A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.09.1999 -
JOHN CHRISTENSEN HOLDING, KOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2005 -
LANDLYST, KOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2006 -
Green-Tec Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.08.2024 Ny
Bestyrelsesposter (1)
-
LANDLYST, KOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2006
Ejendomme (2)
Tidslinje (15)
-
Green-Tec Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
Green-Tec Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024 -
Green-Tec Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2024
Registreringsdato: 21.08.2024
Blå bog (fortsat)
John har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 45 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.08.2006 - Stadig aktiv
Reel ejer
27.02.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
05.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
21.08.2024 - 02.09.2024
Direktør og Reel ejer
21.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Bestyrelsesmedlem
05.12.1984 - Stadig aktiv
Direktør
10.09.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.01.2016 - 08.12.2022
Reel ejer
09.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Direktør
21.11.2005 - 01.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
John Michael Christensen ejer desuden også holdingselskabet Green-Tec Holding ApS (ejer lige nu 60%). Gennem holdingselskabet Green-Tec Holding ApS ejes der også andele i GREEN-TEC A/S (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for John Michael Christensen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor GREEN-TEC A/S kunne fremvise et overskud på 8.020' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 4.832' DKK (GREEN-TEC A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 261' DKK (GREENTEC.DK ApS (Nu: VENDIC ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 22.015' DKK (GREEN-TEC A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -608' DKK (GREENTEC.DK ApS (Nu: VENDIC ApS)).
En af de forbindelser som går igen i John' netværk er Mads Holmegaard Christensen.