Rasmus Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1994 (29 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | RASMUS LARSEN (Stifter) |
Største overskud: | 80.331' DKK EJENDOMSSELSKABET DIP A/S (2015) |
Største underskud: | -47.306' DKK EJENDOMSSELSKABET DIP A/S (2022) |
Største egenkapital: | 657.983' DKK EJENDOMSSELSKABET DIP A/S (2018) |
Største gæld: | 582.995' DKK FONDEN LINDOE OFFSHORE RENEWABLES CENTER (2021) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos FONDEN LINDOE OFFSHORE RENEWABLES CENTER (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af RASMUS LARSEN (29 år 9 måneder) |
Seed: 1869155062
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1994 ved RASMUS LARSEN med titlen som Stifter og Ejer. Virksomheden blev grundlagt af Rasmus Larsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Stifter og Ejer har Rasmus nu bestreddet i 29 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen computerprogrammering.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RASMUS LARSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
FONDEN LINDOE OFFSHORE RENEWABLES CENTER
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.11.2020
Tidslinje (6)
-
FONDEN LINDOE OFFSHORE RENEWABLES CENTER
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.11.2020
Registreringsdato: 27.11.2020 -
DANSKE CIVIL- OG AKADEMIINGENIØRERS PENSIONSKASSE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2009
Registreringsdato: 01.06.2009 -
EJENDOMSSELSKABET DIP A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2009
Registreringsdato: 01.06.2009
Blå bog (fortsat)
Rasmus har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
16.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.12.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2006 - 01.06.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
Rasmus Larsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved FONDEN LINDOE OFFSHORE RENEWABLES CENTER der præsenterede et overskud på 29.925' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved FONDEN LINDOE OFFSHORE RENEWABLES CENTER der præsenterede et underskud på 14.454' DKK.
Rasmus har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 9 måneder fra 2020 til i dag hos FONDEN LINDOE OFFSHORE RENEWABLES CENTER.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 21.418' DKK (FONDEN LINDOE OFFSHORE RENEWABLES CENTER).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 493.197' DKK (EJENDOMSSELSKABET DIP A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 104.168' DKK (FONDEN LINDOE OFFSHORE RENEWABLES CENTER).
En af de forbindelser som går igen i Rasmus' netværk er Jes Herbert.