Jan Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1998 (26 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDFYNS GULVE/ JAN MØLLER NIELSEN (Ejer) |
Største overskud: | 5.363' DKK NORDFYNS GULVE HOLDING ApS (2020) |
Største underskud: | -2.320' DKK BULLDOGS ODENSE ApS (2023) |
Største egenkapital: | 17.384' DKK NORDFYNS GULVE HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 5.050' DKK Fionia Leasing ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 25 årsværk hos BULLDOGS ODENSE ApS (2016-17) |
Længste aktivitet: | Ejer af NORDFYNS GULVE HOLDING ApS (24 år) |
Seed: 148839781
Karrieren som leder begyndte den dag i 1998 i NORDFYNS GULVE/ JAN MØLLER NIELSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jan Nielsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter havde Jan i 5 år 8 måneder, inden stoppet d. 15. september 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 15. september 2003.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
NORDFYNS GULVE HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Fionia Leasing Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Fionia Leasing ApS
Via Fionia Leasing Holding ApS
Direktørposter (1)
-
NORDFYNS GULVE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2000
Tidslinje (15)
-
NORDFYNS GULVE ERHVERV ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Fionia Leasing ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2019
Registreringsdato: 01.11.2019 -
Fionia Leasing Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.11.2019
Registreringsdato: 01.11.2019
Blå bog (fortsat)
Jan har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.09.2000 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
25.09.2000 - 20.08.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
05.07.2018 - 01.11.2019
Reel ejer
22.10.2018 - 30.12.2020
Reel ejer
31.12.2020 - 31.03.2022
Reel ejer
01.04.2022 - 21.10.2023
Reel ejer
22.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør
05.07.2018 - 01.11.2019
Ejer
22.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
10.09.2009 - 24.09.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Jan Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NORDFYNS GULVE HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 17.384' DKK. Gennem sit holdingselskab NORDFYNS GULVE HOLDING ApS har Jan dermed også andele i & .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jan Nielsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor NORDFYNS GULVE HOLDING ApS landede et overskud på 5.363' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor NORDFYNS GULVE HOLDING ApS landede et underskud på 1.353' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 2.794' DKK (NORDFYNS GULVE HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.320' DKK (BULLDOGS ODENSE ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 17.384' DKK (NORDFYNS GULVE HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -774' DKK (BULLDOGS ODENSE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jan' netværk er Anica Henningsen.