Peer Slipsager
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1997 (26 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SAFARI SUNCLUB I/S (Ejer) |
Største overskud: | 660.984' DKK BONUSBANKEN A/S (Nu: DK COMPANY A/S) (2022) |
Største underskud: | -211.587' DKK ARWOS SPILDEVAND A/S (2018) |
Største egenkapital: | 2.318.781' DKK ARWOS HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 169.279' DKK ARWOS SPILDEVAND A/S (2022) |
Flest årsværk: | 100 årsværk hos ARWOS SERVICE A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af INVESTATE A/S (8 år 3 måneder) |
Seed: 703792155
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1997 i SAFARI SUNCLUB I/S i rollen som Ejer. Peer Slipsager købte en del af virksomheden d. 1. oktober 1997 og fik dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Peer af: Morten Ib. Hvervet som Ejer bestred Peer i 2 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 1999.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2002.
Bestyrelsesposter (6)
-
ARWOS DEPONI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2023 -
ARWOS HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2023 -
ARWOS SERVICE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2023 -
ARWOS AFFALD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2023 -
ARWOS SPILDEVAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2023 -
ARWOS VAND A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2023
Tidslinje (106)
-
BRDR. RASMUSSEN KIBÆK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.03.2024
Registreringsdato: 13.03.2024 -
BRDR. RASMUSSEN KIBÆK A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2023
Registreringsdato: 30.08.2023 -
ARWOS VAND A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023
Blå bog (fortsat)
Peer har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Peer Slipsager har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i ARWOS HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 54.478' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i ARWOS DEPONI A/S der præsenterede et underskud på 595' DKK.
Peer har i alt siddet i bestyrelsen hos 33 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 4 måneder fra 1999 til 2006 hos INVESTATE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 486.786' DKK (BONUSBANKEN A/S (Nu: DK COMPANY A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 13.304' DKK (EJENDOMSSELSKABET LEHMANN & BURIS A/S (Nu: Lifa Ejendomme I ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.318.781' DKK (ARWOS HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4' DKK (Venture & Gain ApS (Nu: Twinbaw ApS)).