Gudrun Marie Schmidt Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 15. mar. 1985 (39 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | LANDMAND GUDRUN MARIE SCHMIDT CHRISTENSEN (Ejer) |
Største overskud: | 256' DKK LANDET BRUGSFORENING (2019) |
Største underskud: | -933' DKK LANDET BRUGSFORENING (2022) |
Største egenkapital: | 6.583' DKK LANDET BRUGSFORENING (2014) |
Største gæld: | 2.530' DKK LANDET BRUGSFORENING (2023) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos LANDET BRUGSFORENING (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af LANDMAND GUDRUN MARIE SCHMIDT CHRISTENSEN (39 år 6 måneder) |
Seed: 1289759745
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1985 hos LANDMAND GUDRUN MARIE SCHMIDT CHRISTENSEN med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Gudrun Marie Schmidt Christensen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Titlen som Ejer og Stifter har Gudrun nu bestreddet i 39 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen avl af smågrise.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LANDMAND GUDRUN MARIE SCHMIDT CHRISTENSEN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
LANDET BRUGSFORENING
Bestyrelsesmedlem (Suppleant)Indtrådt: 27.04.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
LANDET BRUGSFORENING (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.04.2023
Registreringsdato: 27.04.2023 -
LANDET BRUGSFORENING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2023
Registreringsdato: 26.04.2023 -
LANDET BRUGSFORENING
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2016
Registreringsdato: 01.05.2016
Blå bog (fortsat)
Gudrun har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.03.1985 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2016 - 26.04.2023
Bestyrelsesmedlem
27.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.04.1999 - 20.03.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Gudrun Marie Schmidt Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos LANDET BRUGSFORENING der præsenterede et overskud på 256' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos LANDET BRUGSFORENING der præsenterede et underskud på 933' DKK.
Gudrun har i alt siddet i bestyrelsen hos 3 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 11 måneder fra 2016 til 2023 hos LANDET BRUGSFORENING.
En af de forbindelser som går igen i Gudrun' netværk er Heine Nielsen.