Niels Arne Johansen
Karrieren startede hos: | NIELS A JOHANSEN (Ejer) |
Største overskud: | 8.598' DKK Egegaard P/S (Nu: Clausen Agro P/S) (2022) |
Største underskud: | -1.765' DKK Egegaard P/S (Nu: Clausen Agro P/S) (2023) |
Største egenkapital: | 44.025' DKK Egegaard P/S (Nu: Clausen Agro P/S) (2023) |
Største gæld: | 261.691' DKK Egegaard P/S (Nu: Clausen Agro P/S) (2022) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos Egegaard P/S (Nu: Clausen Agro P/S) (2023) |
Seed: 742687304
Karrieren som leder begyndte for nu flere år siden ved NIELS A JOHANSEN i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Niels Arne Johansen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Niels i 50 år 4 måneder, før fratrædelsen den 31. december 2020.
Virksomheden opererede indenfor branchen fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2020 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 31. december 2020.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
SYDJYDSK DENTAL. NIELS ARNE JOHANSEN ApS
Ejerandel: 100% -
Sportscentrum Aabenraa I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Direktørposter (1)
-
SYDJYDSK DENTAL. NIELS ARNE JOHANSEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.01.1981
Bestyrelsesposter (1)
-
Clausen Agro P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.01.2019
Tidslinje (36)
-
NIELS A JOHANSEN (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
PBH NR. 22.277 ApS (Nu: KOMPLEMENTARSELSKABET VBC UDLEJNING ApS) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 12.02.2020
Registreringsdato: 12.02.2020 -
VOJENS BOWLINGCENTER K/S (Nu: VBC UDLEJNING K/S) (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.09.2019
Registreringsdato: 11.09.2019
Blå bog (fortsat)
Niels har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 54 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
02.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
22.09.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Direktør
07.01.1981 - Stadig aktiv
Ejer
22.04.1986 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.08.1970 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
01.07.1993 - 12.02.2020
Bestyrelsesmedlem
14.03.2002 - 21.08.2019
Ejerandel: 10-14.99%
Niels Arne Johansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved Egegaard P/S (Nu: Clausen Agro P/S) der præsenterede et overskud på 8.598' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Egegaard P/S (Nu: Clausen Agro P/S) der præsenterede et underskud på 1.765' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 5 måneder fra 2002 til 2019 hos KOMPLEMENTARSELSKABET VBC UDLEJNING ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.256' DKK (SYDJYDSK DENTAL. NIELS ARNE JOHANSEN ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.765' DKK (Egegaard P/S (Nu: Clausen Agro P/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 44.025' DKK (Egegaard P/S (Nu: Clausen Agro P/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 15.138' DKK (SYDJYDSK DENTAL. NIELS ARNE JOHANSEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Claus Clausen.