Torben Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1987 (37 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | ARNE PETERSEN ENTREPRISE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vridsløse Vandværk I/S Torben Kristensen M Fl (28 år 8 måneder) |
Seed: 1127927612
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1987 ved ARNE PETERSEN ENTREPRISE ApS (tidligere ASX 11431 ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Torben Kristensen i 1 år 7 måneder, før stoppet den 24. oktober 1988.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1991 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 16. januar 1991.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vridsløse Vandværk I/S Torben Kristensen M Fl
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
TORBEN KRISTENSEN ENTREPRENØRFIRMA (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 14.06.2009
Registreringsdato: 14.06.2009 -
Vridsløse Vandværk I/S Ove Steen Pedersen M Fl (Nu: Vridsløse Vandværk I/S Torben Kristensen M Fl) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.1996
Registreringsdato: 01.01.1996 -
ASX 13877 ApS (Nu: ENTREPRENØRFIRMAET NORDBOGÅRD ApS)
Fratrådt som direktørDato: 07.11.1995
Registreringsdato: 07.11.1995
Blå bog (fortsat)
Torben har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 37 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.1995 - 14.06.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.07.1988 - 07.11.1995
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.1987 - 24.10.1988
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Johannes Mortensen.