Hans Jørgen Hvitved
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1987 (36 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | INFERNO ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.540.902' DKK VINGSTEDCENTRET (Nu: VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND) (2014) |
Største underskud: | -2.029' DKK VINGSTEDCENTRET (Nu: VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND) (2020) |
Største egenkapital: | 65.600.785' DKK VINGSTEDCENTRET (Nu: VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND) (2014) |
Største gæld: | 8.006.723' DKK VINGSTEDCENTRET (Nu: VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND) (2014) |
Flest årsværk: | 81 årsværk hos VINGSTEDCENTRET (Nu: VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Hvitved Consult ApS (25 år 3 måneder) |
Seed: 2064306461
Det startede for alvor en dag i 1987 ved INFERNO ApS (tidligere ApS SMBK NR. 1500) med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Hans Jørgen Hvitved i 7 år 10 måneder, før stoppet den 23. oktober 1995.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1995 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 23. oktober 1995.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hvitved Consult ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Hvitved Consult ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.1999
Tidslinje (14)
-
OH Kurser I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2021
Registreringsdato: 30.06.2021 -
Fonden DGI-Huset, Århus (Nu: Fonden DGI-Huset Aarhus)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.09.2020
Registreringsdato: 15.09.2020 -
VINGSTEDCENTRET (Nu: VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.04.2018
Registreringsdato: 30.04.2018
Blå bog (fortsat)
Hans har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
21.06.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.09.2002 - 31.12.2023
Ejer
01.12.2016 - 30.06.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
06.03.2007 - 15.09.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.11.2009 - 30.04.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor PINOCCHIO KOMMUNIKATION ApS (Nu: Hvitved Consult ApS) kunne offentliggøre et overskud på 26' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021 hvor PINOCCHIO KOMMUNIKATION ApS (Nu: Hvitved Consult ApS) kunne offentliggøre et underskud på 21' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.740' DKK (VINGSTEDCENTRET (Nu: VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 89.228' DKK (VINGSTEDCENTRET (Nu: VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -21' DKK (PINOCCHIO KOMMUNIKATION ApS (Nu: Hvitved Consult ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Ole Brændgaard.