Elo West Larsen
Erhvervsaktiv siden: | 19. okt. 2004 (19 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | AGROCOM KOMMUNIKATION OG RÅDGIVNING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 789' DKK MERTZ CORN A/S (Nu: DC Floor Store A/S) (2022-23) |
Største underskud: | -46' DKK MERTZ CORN A/S (Nu: DC Floor Store A/S) (2019-20) |
Største egenkapital: | 1.733' DKK MERTZ CORN A/S (Nu: DC Floor Store A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 1.749' DKK MERTZ CORN A/S (Nu: DC Floor Store A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af AGROCOM KOMMUNIKATION OG RÅDGIVNING ApS (9 år) |
Seed: 1039005674
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2004 i AGROCOM KOMMUNIKATION OG RÅDGIVNING ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Elo West Larsen i 9 år, inden stoppet d. 21. oktober 2013.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor prepress- og premedia-arbejde. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 21. oktober 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
agroLEARN
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
agroLEARN (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 07.11.2022
Registreringsdato: 07.11.2022 -
AGROCOM KOMMUNIKATION OG RÅDGIVNING ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.10.2013
Registreringsdato: 21.10.2013 -
MERTZ CORN A/S (Nu: DC Floor Store A/S)
Fratrådt som direktørDato: 14.03.2007
Registreringsdato: 14.03.2007
Blå bog (fortsat)
Elo har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 6 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
07.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
28.02.2020 - 01.08.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Direktør
19.10.2004 - 21.10.2013
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.03.2007 - 14.03.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Elo' netværk er Niels Olaf Borre.