Bjarne Løvbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1991 (32 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bjarne Løvbjerg (Stifter) |
Største overskud: | 36.948' DKK LINKA MASKINFABRIK A/S (Nu: LINKA ENERGY A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -5.486' DKK LINKA MASKINFABRIK A/S (Nu: LINKA ENERGY A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 38.871' DKK LINKA MASKINFABRIK A/S (Nu: LINKA ENERGY A/S) (2023) |
Største gæld: | 72.538' DKK LINKA MASKINFABRIK A/S (Nu: LINKA ENERGY A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 45 årsværk hos LINKA MASKINFABRIK A/S (Nu: LINKA ENERGY A/S) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bjarne Løvbjerg (32 år 9 måneder) |
Seed: 1929054413
Det begyndte den dag i 1991 hos Bjarne Løvbjerg (tidligere GÅRDEJER BJARNE LØVBJERG JENSEN) i hvervet som Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene grundlagt af Bjarne Løvbjerg og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Stifter og Ejer har Bjarne nu besiddet i 32 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Bjarne Løvbjerg
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BL Energy ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
KASTANIEVEJ 23, SUNDS A/S
Via BL Energy ApS -
K/S Estate BK Haderslev
Via BL Energy ApS -
Komplementarselskabet BK Haderslev ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via BL Energy ApS
Direktørposter (1)
-
BL Energy ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2015
Bestyrelsesposter (1)
-
KASTANIEVEJ 23, SUNDS A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.10.2019
Ejendomme (6)
Tidslinje (6)
-
KASTANIEVEJ 23, SUNDS A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.10.2019
Registreringsdato: 03.10.2019 -
LINKA MASKINFABRIK A/S (Nu: LINKA ENERGY A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.08.2017
Registreringsdato: 31.08.2017 -
LINKA MASKINFABRIK A/S (Nu: LINKA ENERGY A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.11.2015
Registreringsdato: 27.11.2015
Blå bog (fortsat)
Bjarne har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 32 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.10.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
03.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
18.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
01.12.1991 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
06.11.2018 - 31.08.2024
Ejerandel: 60% -
Bestyrelsesmedlem
27.11.2015 - 31.08.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Bjarne Løvbjerg er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn BL Energy ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 9.829' DKK. Gennem sit holdingselskab BL Energy ApS har Bjarne dermed også andele i KASTANIEVEJ 23, SUNDS A/S (50-66.65%), K/S Estate BK Haderslev (10-14.99%) samt Komplementarselskabet BK Haderslev ApS (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Bjarne Løvbjerg, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor BL Energy ApS landede et overskud på 7.966' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor BL Energy ApS landede et underskud på 1.311' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 23.251' DKK (LINKA MASKINFABRIK A/S (Nu: LINKA ENERGY A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 38.871' DKK (LINKA MASKINFABRIK A/S (Nu: LINKA ENERGY A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.078' DKK (Jagtvej ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Peter Bak Frigaard.