Pauli Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 10. jul. 1984 (40 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | DCC SOFTWARE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 224' DKK STOROpack A/S (Nu: Administrationsselskabet Oktober A/S) (2017-18) |
Største underskud: | -2.733' DKK Smartgurlz A/S (2017) |
Største egenkapital: | 925' DKK Smartgurlz A/S (2016) |
Største gæld: | 6.089' DKK COOLBOX DEVELOPMENT ApS (Nu: Thermo Packaging Group ApS) (2019-20) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos Smartgurlz A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af E/F Rådgivning - Videncenter for ejerforeninger (34 år 6 måneder) |
Seed: 286229460
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 1984 hos DCC SOFTWARE ApS (tidligere N.E. JØRGENSEN A/S, LYHNE) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Pauli Andersen i 9 år 4 måneder, inden stoppet den 22. november 1993.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2000 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. december 2000.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
E/F Rådgivning - Videncenter for ejerforeninger
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
Foreningen Nordsjællands Aftenskole
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 01.05.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (28)
-
Foreningen Nordsjællands Aftenskole
Tilknyttet som repræsentantDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
Thermo Packaging Group ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 13.11.2023
Registreringsdato: 13.11.2023 -
COOLBOX A/S (Nu: Thermo Packaging Development A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.02.2022
Registreringsdato: 03.02.2022
Blå bog (fortsat)
Pauli har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.04.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2015 - 07.05.2021
Ejer
30.11.2017 - 13.11.2023
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2015 - 03.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.09.2016 - 17.05.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Pauli Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem hos STOROpack A/S (Nu: Administrationsselskabet Oktober A/S) der præsenterede et overskud på 224' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos Smartgurlz A/S der præsenterede et underskud på 2.733' DKK.
Pauli har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 9 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 4 måneder fra 1984 til 1993 hos DCC SOFTWARE ApS.
En af de forbindelser som går igen i Pauli' netværk er Peter Mailund Christensen.