Henrik Wolff-Sneedorff
Erhvervsaktiv siden: | 1. maj 1986 (38 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | I/S GREVENSVÆNGE (Ejer) |
Største overskud: | 6.126' DKK GREVENSVÆNGE HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | -907' DKK GREVENSVÆNGE HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 24.613' DKK GREVENSVÆNGE HOLDING ApS (2021) |
Største gæld: | 20.832' DKK GREVENSVÆNGE HOLDING ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af GREVENSVÆNGE ApS (35 år) |
Seed: 156817966
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1986 i I/S GREVENSVÆNGE med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Erik Wolff-Sneedorff at Henrik Wolff-Sneedorff stiftede I/S GREVENSVÆNGE den dag i maj 1986. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Henrik i 20 år 9 måneder, før fratrædelsen d. 31. januar 2007.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen kornavl. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. januar 2007.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Grevensvænge v/H Wolff-Sneedorff
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
HWS 2022 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
GREVENSVÆNGE HOLDING ApS
Via HWS 2022 ApS -
GREVENSVÆNGE ApS
Via GREVENSVÆNGE HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
HWS 2022 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2022 -
GREVENSVÆNGE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.1989
Tidslinje (13)
-
HCC 2022 ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 20.12.2022
Registreringsdato: 20.12.2022 -
HWS 2022 ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.12.2022
Registreringsdato: 20.12.2022 -
HCC 2022 ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.12.2022
Registreringsdato: 20.12.2022
Blå bog (fortsat)
Henrik har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 38 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
20.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
15.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.10.1989 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52% -
Stifter, Direktør og Ejer
19.12.2022 - 20.12.2022
Ejerandel: 52%
Henrik Wolff-Sneedorff er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HWS 2022 ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 15.813' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet GREVENSVÆNGE HOLDING ApS (52%), som ikke er personligt ejet.
Udforsk også koncerndiagram for Henrik Wolff-Sneedorff, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor GREVENSVÆNGE HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 6.126' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor GREVENSVÆNGE HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 907' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 6.126' DKK (GREVENSVÆNGE HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.813' DKK (HWS 2022 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.722' DKK (GREVENSVÆNGE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Cathrine Colstrup Wolff-sneedorff.