Jørgen Jacobsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1986 (37 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANCAP INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 128.908' DKK CALLIE INVEST A/S (2019) |
Største underskud: | -66.578' DKK CALLIE INVEST A/S (2018) |
Største egenkapital: | 711.729' DKK CALLIE INVEST A/S (2021) |
Største gæld: | 271.714' DKK EJENDOMSSELSKABET ENGHOLM A/S (2014) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos DEN SELVEJENDE INSTITUTION 'FONDEN RYESGADE 7' (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Galba ApS (18 år 3 måneder) |
Seed: 2002385802
Karrieren I Danmark startede for alvor en dag i 1986 ved DANCAP INVEST A/S (tidligere A/S PSE NR. 2093) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jørgen Jacobsen i 7 år 1 måned, før stoppet den 24. november 1993.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 11. november 1998.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
Galba ApS
Ejerandel: 100% -
ApS KOMPL. VEJLE
Ejerandel: 5-9.99% -
ES Galba ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
SKOVVEJEN 20 ApS
Via Galba ApS -
GALBA Administration ApS
Via Galba ApS -
Galba Ejendomme ApS
Via Galba ApS -
JEP ESTATE ApS
Via Galba Ejendomme ApS -
Saltholmsgade Holding A/S
Via JEP ESTATE ApS -
Saltholmsgade Byhuse ApS
Via Saltholmsgade Holding A/S -
ESKEGÅRDEN ApS
Via Galba Ejendomme ApS -
Kaimana ApS
Via Galba Ejendomme ApS -
SPEKTRUM RETAIL VEJLE K/S
Via ApS KOMPL. VEJLE
Direktørposter (9)
-
EJENDOMSSELSKABET AF 1/1 1995 A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.05.2006 -
ESKEGÅRDEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2015 -
Familien Andresens selskab til fremme af medicinsk forskning A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2018 -
GALBA Administration ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2013 -
CALLIE INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2018 -
CMPA P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.03.2021 -
ES Galba ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2016 -
Galba ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.05.2006 -
Komplementarselskabet CMPA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.03.2021
Repræsentant (1)
-
E/F Rundhøj Alle 93-95
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 08.03.2023
Bestyrelsesposter (8)
-
SKOVVEJEN 20 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.12.2014 -
DEN SELVEJENDE INSTITUTION 'FONDEN RYESGADE 7'
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 03.04.2024 -
JEP ESTATE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.11.2014 -
Saltholmsgade Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.02.2017 -
Kaimana ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.07.2017 -
CMPA P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.06.2022 -
Galba ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.07.2024 -
Saltholmsgade Byhuse ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.08.2019
Tidslinje (73)
-
Galba ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.07.2024
Registreringsdato: 19.07.2024 -
DEN SELVEJENDE INSTITUTION 'FONDEN RYESGADE 7' (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.2024
Registreringsdato: 03.04.2024 -
DEN SELVEJENDE INSTITUTION 'FONDEN RYESGADE 7'
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.04.2024
Registreringsdato: 02.04.2024
Blå bog (fortsat)
Jørgen har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 35 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
08.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.03.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
30.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
05.08.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Saltholmsgade Holding A/S -
Reel ejer
20.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Jørgen Jacobsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Galba ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 34.930' DKK. Igennem holdingselskabet Galba ApS har Jørgen derfor også ejerandele i SKOVVEJEN 20 ApS (25-33.33%), GALBA Administration ApS (100%) og Galba Ejendomme ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Jørgen Jacobsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Jørgen Jacobsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved CALLIE INVEST A/S der præsenterede et overskud på 87.094' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved CALLIE INVEST A/S der præsenterede et underskud på 66.578' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 26 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 11 måneder fra 2009 til 2020 hos HOLFORT EJENDOMME A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 68.284' DKK (CALLIE INVEST A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 40.678' DKK (Saltholmsgade ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 610.776' DKK (CALLIE INVEST A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -359' DKK (ESKEGÅRDEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Niels Elbek.