Tór Álvur Lynge Halvdan Víkingur
Erhvervsaktiv siden: | 21. jun. 2013 (11 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | 2RNET ApS (Direktør) |
Største overskud: | 8.620' DKK LYNGE OLSEN HOLDING A/S (2015-16) |
Største underskud: | -2.713' DKK LYNGE OLSEN HOLDING A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 29.334' DKK LYNGE OLSEN FINANS ApS (2020-21) |
Største gæld: | 31.846' DKK LYNGE OLSEN INVEST A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos LYNGE OLSEN GROUP A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af 2RNET ApS (11 år 3 måneder) |
Seed: 2118091618
Det startede i 2013 hos 2RNET ApS i rollen som Direktør og Reel ejer. Titlen som Direktør bestred Tór Álvur Lynge Halvdan Víkingur i 8 år 2 måneder, før stoppet d. 27. august 2021.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 668' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
2R AL HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
2RNET ApS
Via 2R AL HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
2RNET ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2021 -
2R AL HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.09.2021
Bestyrelsesposter (4)
-
LYNGE OLSEN HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.03.2018 -
LYNGE OLSEN GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.12.2022 -
LYNGE OLSEN INVEST A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.03.2018 -
LYNGE OLSEN FINANS ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.12.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
IT42R (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
LYNGE OLSEN GROUP A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.12.2022
Registreringsdato: 05.12.2022 -
LYNGE OLSEN GROUP A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.12.2022
Registreringsdato: 04.12.2022
Blå bog (fortsat)
Tór har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
01.09.2021 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
06.03.2018 - 04.12.2022
Bestyrelsesmedlem
05.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Tór Álvur Lynge Halvdan Víkingur er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn 2R AL HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 114' DKK. Gennem holdingselskabet 2R AL HOLDING ApS har Tór derfor også andele i 2RNET ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Tór Álvur Lynge Halvdan Víkingur, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor 2RNET ApS kunne fremvise et overskud på 1.141' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor 2RNET ApS kunne fremvise et underskud på 668' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 668' DKK (2RNET ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.463' DKK (2RNET ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 114' DKK (2R AL HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Tór' netværk er Rolf Jan Lynge Olsen.